1. august 2019Hassan Kerim slutter som adm. direktørKERIM INVESTMENT ApSHassan Kerim slutter som adm. direktør i KERIM INVESTMENT ApS.Se mere
1. august 2019Endring i eierkretsenAUTO SQUARE ApSHassan Kerim er ikke lenger registrert som reell eier av AUTO SQUARE ApS.Se mere
1. august 2019Endring i eierkretsenKERIM INVESTMENT ApSHassan Kerim er ikke lenger registrert som reell eier av KERIM INVESTMENT ApS.Se mere
31. mai 2019Underskudd på DKK 10.730 KERIM HOLDING ApSKERIM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hassan Kerim er adm. direktør i virksomheten.Se mere
26. mai 2019Overskudd på DKK 139.938 AUTO SQUARE ApSAUTO SQUARE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Hassan Kerim eier 100% av virksomheten.Se mere
1. august 2018Endring i eierkretsenAUTO SQUARE ApSHassan Kerim registrert som reell eier av AUTO SQUARE ApS.Se mere
15. juni 2018Underskudd på DKK 331 KERIM HOLDING ApSKERIM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Hassan Kerim er adm. direktør i virksomheten.Se mere
1. april 2018Endring i eierkretsenKERIM HOLDING ApSHassan Kerim registrert som reell eier av KERIM HOLDING ApS.Se mere
1. mars 2018Hassan Kerim forlater ledelsenGROUP24 ApSHassan Kerim forlater ledelsen for GROUP24 ApS etter en periode på 5 år.Se mere
1. februar 2018Endring i eierkretsenGROUP24 ApSHassan Kerim er ikke lenger registrert som reell eier av GROUP24 ApS.Se mere
1. februar 2018AdresseendringGROUP24 ApSGROUP24 ApS flytter fra København Ø til Glostrup. Hassan Kerim er medlem af ledelsen.Se mere
31. januar 2018Hassan Kerim forlater ledelsenIB HOLDING ApSHassan Kerim forlater ledelsen for IB HOLDING ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
31. januar 2018Hassan Kerim forlater ledelsenIB Bilsalg ApSHassan Kerim forlater ledelsen for IB Bilsalg ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
31. januar 2018Endring i eierkretsenIB HOLDING ApSHassan Kerim er ikke lenger registrert som reell eier av IB HOLDING ApS.Se mere
18. oktober 2017Hassan Kerim blir med i ledelsenDISCIPLINA ApSHassan Kerim erstatter Ufuk Dogan i ledelsen for DISCIPLINA ApS etter en periode på 1 år.Se mere
18. oktober 2017Hassan Kerim blir med i ledelsenBIE INVESTMENT HOLDING ApSHassan Kerim erstatter Ufuk Dogan i ledelsen for BIE INVESTMENT HOLDING ApS etter en periode på 1 år.Se mere
18. oktober 2017Endring i eierkretsenGROUP24 ApSHassan Kerim registrert som reell eier av GROUP24 ApS.Se mere
18. oktober 2017Endring i eierkretsenDISCIPLINA ApSIbrahim Nadhim registrert som reell eier av DISCIPLINA ApS. Hassan Kerim er medlem af ledelsen.Se mere
18. oktober 2017Endring i eierkretsenBIE INVESTMENT HOLDING ApSHassan Kerim registrert som reell eier av BIE INVESTMENT HOLDING ApS.Se mere
9. juni 2017Underskudd på DKK 6.861 KERIM HOLDING ApSKERIM HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Hassan Kerim er adm. direktør i virksomheten.Se mere