2. septemberEndring i eierkretsenLystrup Fitness ApSJhon Erik Fomsgaard Andersen registrert som reell eier av Lystrup Fitness ApS. Hasse Albæk Nørgaard er styreleder.Se mere
29. augustAdresseendringLast Touch ApsLast Touch Aps flytter fra Aarhus N til Holstebro. Hasse Albæk Nørgaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
20. augustAdresseendringAN Byg Aarhus ApSAN Byg Aarhus ApS flytter fra Aarhus N til Tranbjerg J. Hasse Albæk Nørgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. januarAdresseendringLystrup Fitness ApSLystrup Fitness ApS flytter fra Brabrand til Lystrup. Hasse Albæk Nørgaard er styreleder.Se mere
19. januarAdresseendringAarhus Fysioterapi - Lystrup ApSAarhus Fysioterapi - Lystrup ApS flytter fra Brabrand til Lystrup. Hasse Albæk Nørgaard er styreleder.Se mere
23. desember 2023Overskudd på DKK 801.295 Hasse Nørgaard Holding ApSHasse Nørgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Hasse Albæk Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2023StiftelseLystrup Fitness ApSLystrup Fitness ApS stiftes i bransjen fitnesscentre. Hasse Albæk Nørgaard er styreleder.Se mere
6. desember 2023StiftelseAarhus Fysioterapi - Lystrup ApSAarhus Fysioterapi - Lystrup ApS stiftes i bransjen fysio- og ergoterapeuter. Hasse Albæk Nørgaard er styreleder.Se mere
28. november 2023Underskudd på DKK 57.094 Last Touch ApsLast Touch Aps offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Hasse Albæk Nørgaard eier 33,3% av virksomheten.Se mere
7. november 2023Underskudd på DKK 269.354 ACT Gym ApSACT Gym ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Hasse Albæk Nørgaard er styreleder.Se mere
7. november 2023Overskudd på DKK 266.463 Autoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApSAutoriserede Fysioterapeuter ACT Fys ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Hasse Albæk Nørgaard er styreleder.Se mere
7. november 2023Overskudd på DKK 625.994 Autoriserede Fysioterapeuter Aarhus Fysioterapi ApSAutoriserede Fysioterapeuter Aarhus Fysioterapi ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Hasse Albæk Nørgaard er styreleder.Se mere
30. oktober 2023Overskudd på DKK 369.764 AN4 ApSAN4 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Hasse Albæk Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
30. oktober 2023Overskudd på DKK 300.788 AN5 ApSAN5 ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Hasse Albæk Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
23. september 2023Overskudd på DKK 28.379 AN Byg Aarhus ApSAN Byg Aarhus ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2022 til 31. august. Hasse Albæk Nørgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
11. august 2023Mads Høster Melballe blir adm. direktørACT Gym ApSMads Høster Melballe erstatter Hasse Albæk Nørgaard som adm. direktør i ACT Gym ApS.Se mere
28. juli 2023StiftelseNorthern Sport and Health Labs ApSNorthern Sport and Health Labs ApS stiftes i bransjen undervisning inden for sport og fritid. Hasse Albæk Nørgaard er styreleder.Se mere
22. februar 2023Anna Bjerregaard Jacobsen forlater styretACT Gym ApSAnna Bjerregaard Jacobsen forlater styret for ACT Gym ApS etter en periode på 1 år. Hasse Albæk Nørgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere
22. desember 2022Overskudd på DKK 352.307 Hasse Nørgaard Holding ApSHasse Nørgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. september 2021 til 31. august. Hasse Albæk Nørgaard er medlem af ledelsen.Se mere
29. november 2022Overskudd på DKK 5.228 AN Byg Aarhus ApSAN Byg Aarhus ApS offentliggjør regnskap for perioden 21. juli 2021 til 31. august. Hasse Albæk Nørgaard er adm. direktør i virksomheten.Se mere