24. mai 2022Heidi Birkegaard forlater ledelsenH. BIRKEGAARD HOLDING ApSHeidi Birkegaard forlater ledelsen for H. BIRKEGAARD HOLDING ApS etter en periode på 10 år.Se mere
24. mai 2022Endring i eierkretsenH. BIRKEGAARD HOLDING ApSHeidi Birkegaard er ikke lenger registrert som reell eier av H. BIRKEGAARD HOLDING ApS.Se mere
14. februar 2021Overskudd på DKK 4.785 H. BIRKEGAARD HOLDING ApSH. BIRKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Heidi Birkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
28. mai 2020Overskudd på DKK 8.024 H. BIRKEGAARD HOLDING ApSH. BIRKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Heidi Birkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2019AdresseendringH. BIRKEGAARD HOLDING ApSH. BIRKEGAARD HOLDING ApS flytter fra Vamdrup til Kolding. Heidi Birkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2019Underskudd på DKK 4.083 H. BIRKEGAARD HOLDING ApSH. BIRKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Heidi Birkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. mars 2018Overskudd på DKK 3.820 H. BIRKEGAARD HOLDING ApSH. BIRKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Heidi Birkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2017Overskudd på DKK 0 H. BIRKEGAARD HOLDING ApSH. BIRKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Heidi Birkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. januar 2016Overskudd på DKK 0 H. BIRKEGAARD HOLDING ApSH. BIRKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Heidi Birkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. januar 2015Overskudd på DKK 0 H. BIRKEGAARD HOLDING ApSH. BIRKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Heidi Birkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
11. mai 2014Underskudd på DKK 7.500 H. BIRKEGAARD HOLDING ApSH. BIRKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Heidi Birkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
26. juni 2013Underskudd på DKK 15.838 H. BIRKEGAARD HOLDING ApSH. BIRKEGAARD HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 6. mars 2012 til 31. desember 2012. Heidi Birkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
19. juni 2012Heidi Birkegaard forlater styretCR 2007 ApSHeidi Birkegaard forlater styret for CR 2007 ApS etter en periode på 3 år.Se mere
11. juni 2012Nytt navn: CR 2007 ApSCOMFU RETAIL ApSCOMFU RETAIL ApS skifter navn til CR 2007 ApS. Heidi Birkegaard er medlem av styret.Se mere
9. mars 2012Ny bransje: Finansielle holdingselskaberH. BIRKEGAARD HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Heidi Birkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
6. mars 2012StiftelseH. BIRKEGAARD HOLDING ApSH. BIRKEGAARD HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Heidi Birkegaard er medlem af ledelsen.Se mere
14. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortCOMFU RETAIL ApSCOMFU RETAIL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Heidi Birkegaard er medlem av styret.Se mere
29. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortCOMFU RETAIL ApSCOMFU RETAIL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Heidi Birkegaard er medlem av styret.Se mere
7. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortCOMFU RETAIL ApSCOMFU RETAIL ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Heidi Birkegaard er medlem av styret.Se mere
27. november 2009Heidi Birkegaard blir med i styretCOMFU RETAIL ApSHeidi Birkegaard blir med i styret for COMFU RETAIL ApS.Se mere