22. desember 2012Heidi Lykke Andersen forlater styretRISHØJ BYG ApSHeidi Lykke Andersen forlater styret for RISHØJ BYG ApS etter en periode på 5 år.Se mere
11. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortRISHØJ BYG A/SRISHØJ BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Heidi Lykke Andersen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortRISHØJ BYG A/SRISHØJ BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Heidi Lykke Andersen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortRISHØJ BYG A/SRISHØJ BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Heidi Lykke Andersen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortRISHØJ BYG A/SRISHØJ BYG A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Heidi Lykke Andersen er medlem av styret.Se mere
11. juni 2008Endring i eierkretsenRISHØJ BYG A/SKjeld Rishøj Pedersen registrert som reell eier av RISHØJ BYG A/S. Heidi Lykke Andersen er medlem av styret.Se mere
10. juni 2008StiftelseRISHØJ BYG A/SRISHØJ BYG A/S stiftes i bransjen murere. Heidi Lykke Andersen er medlem av styret.Se mere