Mogens Hardy Rasmussen forlater ledelsen for Vandselskabet 2024 A/S etter en periode på 6 år. Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen eier 59% av virksomheten.
Cleantech Aqua A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen eier 59% av virksomheten.
Hegnsgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen eier 100% av virksomheten.
Hegnsgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen eier 100% av virksomheten.
Cleantech Aqua A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen eier 59% av virksomheten.
Cleantech Aqua A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen eier 59% av virksomheten.
Hegnsgaard Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen eier 100% av virksomheten.
Hegnsgaard Holding IVS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til Hegnsgaard Holding ApS. Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen eier 100% av virksomheten.
Cleantech Aqua A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen eier 59% av virksomheten.
Hegnsgaard Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen eier 100% av virksomheten.
Mogens Hardy Rasmussen erstatter Mogens Hviid Carlsen i ledelsen for Hegnsgaard Holding IVS etter en periode på 4 år. Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen eier 100% av virksomheten.
Hegnsgaard Holding IVS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. Heidi-Marie Hegnsgaard Rasmussen eier 100% av virksomheten.