11. juliAdresseendringPeak Invest ApSPeak Invest ApS flytter fra Hellerup til København Ø. Heidi Møller Flindt eier 25,5% av virksomheten.Se mere
25. juniUnderskudd på DKK 4,3 mio.Peak Invest ApSPeak Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Heidi Møller Flindt eier 25,5% av virksomheten.Se mere
10. juli 2023Overskudd på DKK 3,3 mio.Peak Invest ApSPeak Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Heidi Møller Flindt eier 25,5% av virksomheten.Se mere
14. juli 2022AdresseendringPeak Invest ApSPeak Invest ApS flytter fra København K til Hellerup. Heidi Møller Flindt eier 25,5% av virksomheten.Se mere
7. juli 2022Underskudd på DKK 3,5 mio.Peak Invest ApSPeak Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Heidi Møller Flindt eier 25,5% av virksomheten.Se mere
8. juli 2021Underskudd på DKK 6,8 mio.Peak Invest ApSPeak Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Heidi Møller Flindt eier 25,5% av virksomheten.Se mere
27. august 2020Underskudd på DKK 9,3 mio.Peak Invest ApSPeak Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Heidi Møller Flindt eier 25,5% av virksomheten.Se mere
27. mai 2019Underskudd på DKK 3,3 mio.Peak Invest ApSPeak Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Heidi Møller Flindt eier 25,5% av virksomheten.Se mere
15. mars 2019Endring i eierkretsenPeak Invest ApS2 personer er ikke lenger registrert som reelle eier av Peak Invest ApS. Heidi Møller Flindt eier fortsat 25,5% av virksomheten.Se mere
13. april 2018Overskudd på DKK 45 mio.Peak Invest ApSPeak Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Heidi Møller Flindt eier 25,5% av virksomheten.Se mere
19. november 2017AdresseendringPeak Invest ApSPeak Invest ApS flytter til ny adresse i København K. Heidi Møller Flindt eier 25,5% av virksomheten.Se mere
1. november 2017Heidi Møller Flindt forlater styretstudido.com ApSHeidi Møller Flindt forlater styret for studido.com ApS etter en periode på 1 år.Se mere
4. september 2017 · i dagBestyrelses- og lederrokaderSamtidig er Heidi Møller Flindt udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
1. september 2017 · Energy Supply DKHvem gik og hvem kom ind? Få overblikket herSamtidig er Heidi Møller Flindt udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
1. september 2017 · Energy Supply DKUgens rokader i bestyrelser og direktionerSamtidig er Heidi Møller Flindt udtrådt af bestyrelsen (kilde: Les artikkel
25. august 2017Nicolai Borcher Hansen blir med i styretBLUE ENERGY A/SNicolai Borcher Hansen erstatter Heidi Møller Flindt i styret for BLUE ENERGY A/S etter en periode på 2 år.Se mere
23. mai 2017Overskudd på DKK 2,1 mio.Peak Invest ApSPeak Invest ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Heidi Møller Flindt eier 25,5% av virksomheten.Se mere
23. mai 2017Nytt navn: studido.com ApSBlue Energy Erhverv ApSBlue Energy Erhverv ApS skifter navn til studido.com ApS. Heidi Møller Flindt er medlem av styret.Se mere
9. mars 2017Overskudd på DKK 4,2 mio.BLUE ENERGY A/SBLUE ENERGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Heidi Møller Flindt er medlem av styret.Se mere
1. september 2016AdresseendringBLUE ENERGY A/SBLUE ENERGY A/S flytter til ny adresse i København K. Heidi Møller Flindt er medlem av styret.Se mere