7. juli 2022Gynther Iversen blir med i ledelsenRegnskabsservice ApSGynther Iversen erstatter Heidi Petersen i ledelsen for Regnskabsservice ApS etter en periode på 5 år.Se mere
7. juli 2022Endring i eierkretsenRegnskabsservice ApSHeidi Petersen er ikke lenger registrert som reell eier av Regnskabsservice ApS.Se mere
11. oktober 2021AdresseendringRegnskabsservice ApSRegnskabsservice ApS flytter fra Gråsten til Sønderborg. Heidi Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2021Overskudd på DKK 95.696 Regnskabsservice ApSRegnskabsservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Heidi Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
26. august 2020Regnskap for 2019 offentligjortRegnskabsservice ApSRegnskabsservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 31. desember 2019. Heidi Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2020Overskudd på DKK 34.670 Regnskabsservice ApSRegnskabsservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Heidi Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
11. februar 2019Overskudd på DKK 31.386 Regnskabsservice ApSRegnskabsservice ApS offentliggjør regnskap for perioden 22. mai 2017 til 30. september 2018. Heidi Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
9. januar 2019Endring i eierkretsenJust2B IVSHeidi Petersen er ikke lenger registrert som reell eier av Just2B IVS.Se mere
10. november 2017AdresseendringRegnskabsservice ApSRegnskabsservice ApS flytter til ny adresse i Gråsten. Heidi Petersen er medlem af ledelsen.Se mere
10. november 2017StiftelseIHG Holding IVSIHG Holding IVS stiftes i bransjen anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. Heidi Petersen eier 50% av virksomheten.Se mere
22. mai 2017StiftelseRegnskabsservice ApSRegnskabsservice ApS stiftes i bransjen bogføring og revision: skatterådgivning. Heidi Petersen er medlem af ledelsen.Se mere