Selskabet af 23.05.2017 46DD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Heike Kamma Kristine Thyssen er medlem av styret.
Selskabet af 28.08.2017 67DD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Heike Kamma Kristine Thyssen er medlem av styret.
Selskabet af den 04.01.2021 EB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Heike Kamma Kristine Thyssen er medlem av styret.
Selskabet af 03.01.2022 EB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Heike Kamma Kristine Thyssen er medlem av styret.
Selskabet af 04.09.2020 EB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Heike Kamma Kristine Thyssen er medlem av styret.
Eske Hansen erstatter Anne Rømer som styreleder hos Selskabet af den 04.01.2021 EB A/S etter en periode på 3 år. Heike Kamma Kristine Thyssen er fortsatt styremedlem.
Eske Hansen erstatter Anne Rømer som styreleder hos Selskabet af 04.09.2020 EB A/S etter en periode på 3 år. Heike Kamma Kristine Thyssen er fortsatt styremedlem.
Eske Hansen erstatter Anne Rømer som styreleder hos Selskabet af 23.05.2017 46DD A/S etter en periode på 3 år. Heike Kamma Kristine Thyssen er fortsatt styremedlem.
Eske Hansen erstatter Anne Rømer som styreleder hos Selskabet af 03.01.2022 EB A/S etter en periode på 2 år. Heike Kamma Kristine Thyssen er fortsatt styremedlem.
Eske Hansen erstatter Anne Rømer som styreleder hos Selskabet af 28.08.2017 67DD A/S etter en periode på 3 år. Heike Kamma Kristine Thyssen er fortsatt styremedlem.
Michael Horst Beckmann forlater ledelsen for Selskabet af 23.05.2017 46DD A/S etter en periode på 7 år. Heike Kamma Kristine Thyssen er medlem av styret.
Michael Horst Beckmann forlater ledelsen for Selskabet af 04.09.2020 EB A/S etter en periode på 3 år. Heike Kamma Kristine Thyssen er medlem av styret.