8. juni 2000Birger Nørholm Jacobsen blir med i ledelsenNÆS & NØRHOLM ApS VARDEBirger Nørholm Jacobsen erstatter Heine Næs Lassen i ledelsen for NÆS & NØRHOLM ApS VARDE etter en periode på 3 år.Se mere
10. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortNÆS & NØRHOLM ApS VARDENÆS & NØRHOLM ApS VARDE offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Heine Næs Lassen er medlem af ledelsen.Se mere
17. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortNÆS & NØRHOLM ApS VARDENÆS & NØRHOLM ApS VARDE offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1996 til 31. desember 1997. Heine Næs Lassen er medlem af ledelsen.Se mere
12. februar 1997Nytt navn: NÆS & NØRHOLM ApS VARDEPBH 25.176 ApSPBH 25.176 ApS skifter navn til NÆS & NØRHOLM ApS VARDE. Heine Næs Lassen er medlem af ledelsen.Se mere
7. februar 1997Heine Næs Lassen blir med i ledelsenPBH 25.176 ApSHeine Næs Lassen erstatter Preben Bang Henriksen i ledelsen for PBH 25.176 ApS etter en periode på 4 måneder.Se mere
7. februar 1997AdresseendringPBH 25.176 ApSPBH 25.176 ApS flytter fra Varde til Outrup. Heine Næs Lassen er medlem af ledelsen.Se mere