30. mai 2013Heino Moesgaard Markussen forlater styretINNOVATER A/SHeino Moesgaard Markussen forlater styret for INNOVATER A/S etter en periode på 1 år.Se mere
21. mars 2013Gitte Aarslev Markussen blir med i ledelsenMARKU HOLDING ApSGitte Aarslev Markussen erstatter Heino Moesgaard Markussen i ledelsen for MARKU HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
21. februar 2013Endring i eierkretsenMARKU HOLDING ApSGitte Aarslev Markussen registrert som reell eier av MARKU HOLDING ApS. Heino Moesgaard Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
4. februar 2013Heino Moesgaard Markussen forlater ledelsenJAM INVEST IKAST ApSHeino Moesgaard Markussen forlater ledelsen for JAM INVEST IKAST ApS etter en periode på 4 år.Se mere
19. januar 2013Heino Moesgaard Markussen forlater styretINTER GRUPPEN, DANMARK A/SHeino Moesgaard Markussen forlater styret for INTER GRUPPEN, DANMARK A/S etter en periode på 3 år.Se mere
22. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortINTER GRUPPEN, DANMARK A/SINTER GRUPPEN, DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Heino Moesgaard Markussen er medlem av styret.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortMARKU HOLDING ApSMARKU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Heino Moesgaard Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortJAM INVEST IKAST ApSJAM INVEST IKAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Heino Moesgaard Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
18. april 2012Regnskap for 2011 offentligjortINNOVATER A/SINNOVATER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Heino Moesgaard Markussen er medlem av styret.Se mere
13. mars 2012Heino Moesgaard Markussen blir med i styretINNOVATER A/SHeino Moesgaard Markussen blir med i styret for INNOVATER A/S.Se mere
19. desember 2011Henning Jensen blir med i ledelsenEJENDOMSSELSKABET AF 16.09.2010 ApSHenning Jensen erstatter Heino Moesgaard Markussen i ledelsen for EJENDOMSSELSKABET AF 16.09.2010 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
10. oktober 2011Endring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET AF 16.09.2010 ApS2 nye personer registrert som reelle eier av EJENDOMSSELSKABET AF 16.09.2010 ApS. Heino Moesgaard Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortINTER GRUPPEN, DANMARK A/SINTER GRUPPEN, DANMARK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Heino Moesgaard Markussen er medlem av styret.Se mere
14. april 2011Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberMARKU HOLDING ApSTidligere bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Heino Moesgaard Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortJAM INVEST IKAST ApSJAM INVEST IKAST ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Heino Moesgaard Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2011Regnskap for 2010 offentligjortMARKU HOLDING ApSMARKU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Heino Moesgaard Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
29. mars 2011Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeEJENDOMSSELSKABET AF 16.09.2010 ApSTidligere bransje: Uoplyst. Heino Moesgaard Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2011Heino Moesgaard Markussen forlater ledelsenINNOVATER A/SHeino Moesgaard Markussen forlater ledelsen for INNOVATER A/S etter en periode på 7 måneder.Se mere
14. januar 2011Ny bransje: Køb og salg af egen fast ejendomINNOVATER A/STidligere bransje: Gennemførelse af byggeprojekter. Heino Moesgaard Markussen er medlem af ledelsen.Se mere
16. september 2010StiftelseEJENDOMSSELSKABET AF 16.09.2010 ApSEJENDOMSSELSKABET AF 16.09.2010 ApS stiftes i bransjen uoplyst. Heino Moesgaard Markussen er medlem af ledelsen.Se mere