20. januar 2016Heino Øgendahl Dohn Danielsen forlater ledelsenPOWER MUSIC ApSHeino Øgendahl Dohn Danielsen forlater ledelsen for POWER MUSIC ApS etter en periode på 5 år.Se mere
15. oktober 2015Heino Øgendahl Dohn Danielsen forlater ledelsenKORDAN HOLDING ApSHeino Øgendahl Dohn Danielsen forlater ledelsen for KORDAN HOLDING ApS etter en periode på 4 år.Se mere
30. januar 2015Overskudd på DKK 628.819 POWER MUSIC ApSPOWER MUSIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Heino Øgendahl Dohn Danielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2014Overskudd på DKK 16.661 KORDAN HOLDING ApSKORDAN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Heino Øgendahl Dohn Danielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2013Overskudd på DKK 290.838 POWER MUSIC ApSPOWER MUSIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Heino Øgendahl Dohn Danielsen er medlem af ledelsen.Se mere
2. juni 2013Underskudd på DKK 10.976 KORDAN HOLDING ApSKORDAN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Heino Øgendahl Dohn Danielsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2012Underskudd på DKK 133.894 POWER MUSIC ApSPOWER MUSIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Heino Øgendahl Dohn Danielsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortKORDAN HOLDING ApSKORDAN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 13. mai 2011 til 31. desember 2011. Heino Øgendahl Dohn Danielsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortPOWER MUSIC ApSPOWER MUSIC ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Heino Øgendahl Dohn Danielsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2011AdresseendringPOWER MUSIC ApSPOWER MUSIC ApS flytter fra Gjerlev J til Randers NØ. Heino Øgendahl Dohn Danielsen er medlem af ledelsen.Se mere
31. mai 2011AdresseendringPOWER MUSIC ApSPOWER MUSIC ApS flytter fra Randers NV til Gjerlev J. Heino Øgendahl Dohn Danielsen er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2011Heino Øgendahl Dohn Danielsen blir med i ledelsenPOWER MUSIC ApSHeino Øgendahl Dohn Danielsen erstatter Morten Elgaard Nielsen i ledelsen for POWER MUSIC ApS etter en periode på 2 år.Se mere
13. mai 2011StiftelseKORDAN HOLDING ApSKORDAN HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Heino Øgendahl Dohn Danielsen er medlem af ledelsen.Se mere