7. desember 2016Heio Grimm forlater styretHEINO PANNBACKER A/SHeio Grimm forlater styret for HEINO PANNBACKER A/S etter en periode på 2 år.Se mere
30. september 2016Endring i eierkretsenHEINO PANNBACKER A/SBritta Pannbacker registrert som reell eier av HEINO PANNBACKER A/S. Heio Grimm er medlem av styret.Se mere
15. juni 2016Overskudd på DKK 4.733 HEINO PANNBACKER A/SHEINO PANNBACKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Heio Grimm er medlem av styret.Se mere
2. juni 2015Underskudd på DKK 6,6 mio.HEINO PANNBACKER A/SHEINO PANNBACKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Heio Grimm er medlem av styret.Se mere
13. mai 2015Heino Pannbacker forlater styretHEINO PANNBACKER A/SHeino Pannbacker forlater styret for HEINO PANNBACKER A/S etter en periode på 4 måneder. Heio Grimm er fortsatt styremedlem.Se mere
15. januar 2015AdresseendringHEINO PANNBACKER A/SHEINO PANNBACKER A/S flytter fra Maribo til Padborg. Heio Grimm er medlem av styret.Se mere
12. januar 2015Heio Grimm blir med i styretHEINO PANNBACKER A/SHeio Grimm blir med i styret for HEINO PANNBACKER A/S.Se mere
12. januar 2015Thomas Pannbacker blir med i ledelsenHEINO PANNBACKER A/SThomas Pannbacker blir med i ledelsen for HEINO PANNBACKER A/S. Heio Grimm er medlem av styret.Se mere