20. juniUnderskudd på DKK 171.480 Din Fys, Aalborg ApSDin Fys, Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
20. juniUnderskudd på DKK 14.898 HBØ Holding, Aalborg ApSHBØ Holding, Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 7.693 HBØ Holding, Aalborg ApSHBØ Holding, Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 17.151 Din Fys, Aalborg ApSDin Fys, Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2023AdresseendringDin Fys, Aalborg ApSDin Fys, Aalborg ApS flytter fra Aalborg til Aalborg SV. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenDin Fys, Aalborg ApSHelene Bach Ørvad reduserer sitt reelle eierskap av Din Fys, Aalborg ApS.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 16.107 HBØ Holding, Aalborg ApSHBØ Holding, Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
28. juni 2022Underskudd på DKK 12.584 Din Fys, Aalborg ApSDin Fys, Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2022Endring i eierkretsenDin Fys, Aalborg ApSHelene Bach Ørvad reduserer sitt reelle eierskap av Din Fys, Aalborg ApS.Se mere
3. august 2021Overskudd på DKK 5.212 Din Fys, Aalborg ApSDin Fys, Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. januar 2020 til 31. desember 2020. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
2. august 2021Underskudd på DKK 66 HBØ Holding, Aalborg ApSHBØ Holding, Aalborg ApS offentliggjør regnskap for perioden 29. januar 2020 til 31. desember 2020. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2020AdresseendringHBØ Holding, Aalborg ApSHBØ Holding, Aalborg ApS flytter til ny adresse i Aalborg. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2020AdresseendringDin Fys, Aalborg ApSDin Fys, Aalborg ApS flytter til ny adresse i Aalborg. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2020StiftelseDin Fys, Aalborg ApSDin Fys, Aalborg ApS stiftes i bransjen fysio- og ergoterapeuter. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
29. januar 2020StiftelseHBØ Holding, Aalborg ApSHBØ Holding, Aalborg ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
10. januar 2019Helene Bach Ørvad forlater ledelsenCF North ApSHelene Bach Ørvad forlater ledelsen for CF North ApS etter en periode på 2 år.Se mere
10. januar 2019Endring i eierkretsenCF North ApSHelene Bach Ørvad er ikke lenger registrert som reell eier av CF North ApS.Se mere
5. juni 2018Underskudd på DKK 80.630 CF North ApSCF North ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mars 2017 til 31. desember 2017. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere
1. mars 2017StiftelseCF North ApSCF North ApS stiftes i bransjen fitnesscentre. Helene Bach Ørvad er medlem af ledelsen.Se mere