28. februar 2014Helene Margrethe Dunbar forlater ledelsenLLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApSHelene Margrethe Dunbar forlater ledelsen for LLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApS etter en periode på 4 år.Se mere
24. januar 2014Regnskap for 2013 offentligjortLLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApSLLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013. Helene Margrethe Dunbar er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2013Helene Margrethe Dunbar forlater styretLLOYD'S REGISTER CONSULTING-ENERGY A/SHelene Margrethe Dunbar forlater styret for LLOYD'S REGISTER CONSULTING-ENERGY A/S etter en periode på 2 år.Se mere
9. september 2013Erstatning i ledelsenLLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApS5 endringer i ledelsen for LLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApS. Helene Margrethe Dunbar er medlem af ledelsen.Se mere
27. desember 2012Regnskap for 2012 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Helene Margrethe Dunbar er medlem av styret.Se mere
23. desember 2012Underskudd på DKK 26 mio.LLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApSLLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Helene Margrethe Dunbar er medlem af ledelsen.Se mere
26. januar 2012AdresseendringØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S flytter fra København N til Hellerup. Helene Margrethe Dunbar er medlem av styret.Se mere
19. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Helene Margrethe Dunbar er medlem av styret.Se mere
19. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortLLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApSLLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Helene Margrethe Dunbar er medlem af ledelsen.Se mere
15. mars 2011Helene Margrethe Dunbar blir med i styretØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/SHelene Margrethe Dunbar erstatter Grant Alexander Kirkby i styret for ØDEGAARD & DANNESKIOLD-SAMSØE A/S etter en periode på 3 år.Se mere
20. desember 2010Regnskap for 2010 offentligjortLLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApSLLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Helene Margrethe Dunbar er medlem af ledelsen.Se mere
18. august 2010Helene Margrethe Dunbar blir med i ledelsenLLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApSHelene Margrethe Dunbar erstatter Alastair Stewart Marsh i ledelsen for LLOYD'S REGISTER DENMARK HOLDINGS ApS etter en periode på 3 år.Se mere