1. april 2003Helga Karen Nicolajsen forlater styretAKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996Helga Karen Nicolajsen forlater styret for AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996 etter en periode på 3 måneder.Se mere
1. april 2003Helga Karen Nicolajsen forlater ledelsenAKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996Helga Karen Nicolajsen forlater ledelsen for AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996 etter en periode på 3 måneder.Se mere
24. februar 2003Erstatning i styretAKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 19963 endringer i styret for AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996. Helga Karen Nicolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. februar 2003Keld Skovfoged Olsen forlater ledelsenAKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996Keld Skovfoged Olsen forlater ledelsen for AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996 etter en periode på 4 år. Helga Karen Nicolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2003Helga Karen Nicolajsen blir med i styretAKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996Helga Karen Nicolajsen blir med i styret for AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996.Se mere
7. januar 2003Helga Karen Nicolajsen blir med i ledelsenAKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996Helga Karen Nicolajsen blir med i ledelsen for AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996.Se mere
7. januar 2003AdresseendringAKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996 flytter fra Århus C til Viby J. Helga Karen Nicolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. januar 2003Nytt navn: AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996DANSK REVISION. STORE TORV 16. ÅRHUS. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKABDANSK REVISION. STORE TORV 16. ÅRHUS. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB skifter navn til AKTIESELSKABET AF 1. NOVEMBER 1996. Helga Karen Nicolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. desember 2000Helga Karen Nicolajsen forlater ledelsenADDITION-REVISION ApSHelga Karen Nicolajsen forlater ledelsen for ADDITION-REVISION ApS etter en periode på 4 år.Se mere
22. november 2000AdresseendringADDITION-REVISION ApSADDITION-REVISION ApS flytter fra Århus V til Harlev J. Helga Karen Nicolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. august 2000Regnskap for 2000 offentligjortADDITION-REVISION ApSADDITION-REVISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 30. juni. Helga Karen Nicolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. januar 2000Regnskap for 1999 offentligjortADDITION-REVISION ApSADDITION-REVISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1998 til 30. juni 1999. Helga Karen Nicolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 1999Regnskap for 1998 offentligjortADDITION-REVISION ApSADDITION-REVISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1997 til 30. juni 1998. Helga Karen Nicolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. januar 1998Regnskap for 1997 offentligjortADDITION-REVISION ApSADDITION-REVISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1996 til 30. juni 1997. Helga Karen Nicolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
24. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortADDITION-REVISION ApSADDITION-REVISION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1995 til 30. juni 1996. Helga Karen Nicolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 1996Nytt navn: ADDITION-REVISION ApSREVISIONSFIRMAET K. SKOVFOGED OLSEN ApSREVISIONSFIRMAET K. SKOVFOGED OLSEN ApS skifter navn til ADDITION-REVISION ApS. Helga Karen Nicolajsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. desember 1996Helga Karen Nicolajsen blir med i ledelsenREVISIONSFIRMAET K. SKOVFOGED OLSEN ApSHelga Karen Nicolajsen erstatter Keld Skovfoged Olsen i ledelsen for REVISIONSFIRMAET K. SKOVFOGED OLSEN ApS etter en periode på 10 år.Se mere