24. april 2008Helle Boye Nordlie forlater styretVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGHelle Boye Nordlie forlater styret for VIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 101 år.Se mere
16. april 2007Regnskap for 2006 offentligjortVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere
14. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere
2. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere
10. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere
3. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere
3. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere
16. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere
30. april 2001Inge Lise Jørgensen forlater styretVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGInge Lise Jørgensen forlater styret for VIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 94 år. Helle Boye Nordlie er fortsatt styremedlem.Se mere
10. april 2000Regnskap for 1999 offentligjortVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere
16. april 1999Regnskap for 1998 offentligjortVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere
23. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere
3. juli 1998Bente Christensen forlater styretVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGBente Christensen forlater styret for VIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING etter en periode på 91 år. Helle Boye Nordlie er fortsatt styremedlem.Se mere
13. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere
25. juli 1996Regnskap for 1995 offentligjortVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere
1. februar 1907StiftelseVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENINGVIPPERØD OG OMEGNS BRUGSFORENING stiftes i bransjen supermarkeder. Helle Boye Nordlie er medlem av styret.Se mere