Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Helle Carlsson Kunckel Christensen er styreleder.
Camilla Lund Nørregaard forlater styret for Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond etter en periode på 2 år. Helle Carlsson Kunckel Christensen er fortsatt styreleder.
Leif Tøfting Kongsgaard erstatter Jan Rasmussen i styret for Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond etter en periode på 8 år. Helle Carlsson Kunckel Christensen er fortsatt styreleder.
Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Helle Carlsson Kunckel Christensen er styreleder.
Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Helle Carlsson Kunckel Christensen er styreleder.
Camilla Lund Nørregaard erstatter Anne Marie Garder i styret for Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond etter en periode på 3 år. Helle Carlsson Kunckel Christensen er fortsatt styreleder.
Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Helle Carlsson Kunckel Christensen er styreleder.
Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Helle Carlsson Kunckel Christensen er styreleder.
Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Helle Carlsson Kunckel Christensen er styreleder.
Michael Erik Mogensen forlater styret for Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond etter en periode på 8 år. Helle Carlsson Kunckel Christensen er fortsatt styreleder.
Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Helle Carlsson Kunckel Christensen er styreleder.
Væksthuset Den Erhvervsdrivende Fond offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Helle Carlsson Kunckel Christensen er styreleder.