19. februar 1996Helle Cathrine Voigt forlater styretA/S VRB AF 19.11.1991Helle Cathrine Voigt forlater styret for A/S VRB AF 19.11.1991 etter en periode på 11 år.Se mere
22. november 1991Nytt navn: A/S VRB AF 19.11.1991VOIGT REKLAME, BLÆSINGE A/SVOIGT REKLAME, BLÆSINGE A/S skifter navn til A/S VRB AF 19.11.1991. Helle Cathrine Voigt er medlem av styret.Se mere
20. november 1991Ny status UNDER KONKURSVOIGT REKLAME, BLÆSINGE A/STidligere status: Normal. Helle Cathrine Voigt er medlem av styret.Se mere
7. november 1988Ny selskapsform AktieselskabVOIGT REKLAME, BLÆSINGE A/SVOIGT REKLAME, BLÆSINGE A/S skifter selskapsform. Helle Cathrine Voigt er medlem av styret.Se mere
2. mars 1988Nytt navn: VOIGT REKLAME, BLÆSINGE A/SVOIGT REKLAME, BLÆSINGE ApSVOIGT REKLAME, BLÆSINGE ApS skifter navn til VOIGT REKLAME, BLÆSINGE A/S. Helle Cathrine Voigt er medlem av styret.Se mere
10. januar 1985StiftelseVOIGT REKLAME, BLÆSINGE ApSVOIGT REKLAME, BLÆSINGE ApS stiftes i 1985. Helle Cathrine Voigt er medlem av styret.Se mere