7. april 1999Helle Duemose Simonsen forlater styretA/S FINN NORDQVIST & COHelle Duemose Simonsen forlater styret for A/S FINN NORDQVIST & CO etter en periode på 34 år.Se mere
17. april 1998Regnskap for 1997 offentligjortA/S FINN NORDQVIST & COA/S FINN NORDQVIST & CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Helle Duemose Simonsen er medlem av styret.Se mere
2. mai 1997Regnskap for 1996 offentligjortA/S FINN NORDQVIST & COA/S FINN NORDQVIST & CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Helle Duemose Simonsen er medlem av styret.Se mere
28. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortA/S FINN NORDQVIST & COA/S FINN NORDQVIST & CO offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Helle Duemose Simonsen er medlem av styret.Se mere
21. juni 1990Jytte Nordqvist forlater styretA/S FINN NORDQVIST & COJytte Nordqvist forlater styret for A/S FINN NORDQVIST & CO etter en periode på 25 år. Helle Duemose Simonsen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. september 1988Christian Frederik Grønvald Nielsen forlater styretA/S FINN NORDQVIST & COChristian Frederik Grønvald Nielsen forlater styret for A/S FINN NORDQVIST & CO etter en periode på 24 år. Helle Duemose Simonsen er fortsatt styremedlem.Se mere
30. desember 1964StiftelseA/S FINN NORDQVIST & COA/S FINN NORDQVIST & CO stiftes i bransjen tagdækningsvirksomhed. Helle Duemose Simonsen er medlem av styret.Se mere