20. august 2015Helle Høgh Jørgensen forlater styretEJENDOMSSELSKABET V5 A/SHelle Høgh Jørgensen forlater styret for EJENDOMSSELSKABET V5 A/S etter en periode på 7 år.Se mere
1. mai 2015Endring i eierkretsenEJENDOMSSELSKABET V5 A/S2 nye personer registrert som reelle eier av EJENDOMSSELSKABET V5 A/S. Helle Høgh Jørgensen er medlem av styret.Se mere
31. mars 2015Overskudd på DKK 1,3 mio.EJENDOMSSELSKABET V5 A/SEJENDOMSSELSKABET V5 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Helle Høgh Jørgensen er medlem av styret.Se mere
11. juni 2014Underskudd på DKK 1,8 mio.EJENDOMSSELSKABET V5 A/SEJENDOMSSELSKABET V5 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Helle Høgh Jørgensen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2013Regnskap for 2012 offentligjortEJENDOMSSELSKABET V5 A/SEJENDOMSSELSKABET V5 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Helle Høgh Jørgensen er medlem av styret.Se mere
29. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortEJENDOMSSELSKABET V5 A/SEJENDOMSSELSKABET V5 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Helle Høgh Jørgensen er medlem av styret.Se mere
22. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortEJENDOMSSELSKABET V5 A/SEJENDOMSSELSKABET V5 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Helle Høgh Jørgensen er medlem av styret.Se mere
3. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortEJENDOMSSELSKABET V5 A/SEJENDOMSSELSKABET V5 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Helle Høgh Jørgensen er medlem av styret.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortEJENDOMSSELSKABET V5 A/SEJENDOMSSELSKABET V5 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Helle Høgh Jørgensen er medlem av styret.Se mere
7. november 2008Ny bransje: Udlejning af erhvervsejendommeEJENDOMSSELSKABET V5 A/STidligere bransje: Uoplyst. Helle Høgh Jørgensen er medlem av styret.Se mere
16. oktober 2008StiftelseEJENDOMSSELSKABET V5 A/SEJENDOMSSELSKABET V5 A/S stiftes i bransjen uoplyst. Helle Høgh Jørgensen er medlem av styret.Se mere