26. juni 2014Helle Keld Jeppesen forlater styretI HOUSE-ENERGY A/SHelle Keld Jeppesen forlater styret for I HOUSE-ENERGY A/S etter en periode på 3 år.Se mere
16. mai 2014Overskudd på DKK 21.018 I HOUSE-ENERGY A/SI HOUSE-ENERGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2013. Helle Keld Jeppesen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2014Endring i eierkretsenI HOUSE-ENERGY A/S2 nye personer registrert som reelle eier av I HOUSE-ENERGY A/S. Helle Keld Jeppesen er medlem av styret.Se mere
24. april 2013Overskudd på DKK 2.710 I HOUSE-ENERGY A/SI HOUSE-ENERGY A/S offentliggjør regnskap for perioden 19. desember 2011 til 31. desember 2012. Helle Keld Jeppesen er medlem av styret.Se mere
22. desember 2011Ny bransje: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialiseringI HOUSE-ENERGY A/STidligere bransje: Uoplyst. Helle Keld Jeppesen er medlem av styret.Se mere
19. desember 2011StiftelseI HOUSE-ENERGY A/SI HOUSE-ENERGY A/S stiftes i bransjen uoplyst. Helle Keld Jeppesen er medlem av styret.Se mere