22. mars · food-supply.dkNyt fra bestyrelser og direktionerCharlotte Kanstrup Dupont og Ida Lerche Sørensen er indtrådt som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem hos Credin A/S i stedet for Chris Konnerup Andersen og Helle Lodahl. Les artikkel
13. marsHelle Lodahl forlater styretCREDIN A/SHelle Lodahl forlater styret for CREDIN A/S etter en periode på 4 år.Se mere
4. juli 2023Overskudd på DKK 21 mio.CREDIN A/SCREDIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Lodahl er medlem av styret.Se mere
6. juli 2022Overskudd på DKK 12 mio.CREDIN A/SCREDIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Helle Lodahl er medlem av styret.Se mere
27. september 2021Karin Andersson blir med i styretCREDIN A/SKarin Andersson blir med i styret for CREDIN A/S. Helle Lodahl er fortsatt styremedlem.Se mere
27. september 2021Niels Stig Søgaard blir adm. direktørCREDIN A/SNiels Stig Søgaard erstatter Søren Elkjær Vang som adm. direktør i CREDIN A/S. Helle Lodahl er medlem av styret.Se mere
7. juli 2021Overskudd på DKK 13 mio.CREDIN A/SCREDIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Helle Lodahl er medlem av styret.Se mere
31. juli 2020 · Food SupplySommerens rokader i bestyrelser og direktionerCredin A/S Chris Konnerup Andersen og Helle Lodahl er indtrådte som medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer hos Credin A/S i stedet for Jimmy Hansen og Henrik Skov Sørensen. Les artikkel
8. juli 2020Overskudd på DKK 28 mio.CREDIN A/SCREDIN A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Helle Lodahl er medlem av styret.Se mere
30. juni 2020Helle Lodahl blir med i styretCREDIN A/SHelle Lodahl blir med i styret for CREDIN A/S.Se mere