6. juniHelle Lund blir med i styretJCI HOLDING A/SHelle Lund blir med i styret for JCI HOLDING A/S.Se mere
6. juniHelle Lund forlater ledelsenISABELLA A/SHelle Lund forlater ledelsen for ISABELLA A/S etter en periode på 5 år.Se mere
29. aprilOverskudd på DKK 27 mio.ISABELLAFONDENISABELLAFONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helle Lund er medlem av styret.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 29 mio.JCI HOLDING A/SJCI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helle Lund eier 100% av virksomheten.Se mere
19. aprilOverskudd på DKK 19 mio.ISABELLA A/SISABELLA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helle Lund er medlem af ledelsen.Se mere
26. oktober 2023Helle Lund forlater styretCAMPION PRODUCTION ApSHelle Lund forlater styret for CAMPION PRODUCTION ApS etter en periode på 5 år.Se mere
26. oktober 2023Helle Lund forlater styretCamp-let Production A/SHelle Lund forlater styret for Camp-let Production A/S etter en periode på 5 år.Se mere
26. oktober 2023Endring i eierkretsenCAMPION PRODUCTION ApSHelle Lund er ikke lenger registrert som reell eier av CAMPION PRODUCTION ApS.Se mere
26. oktober 2023Endring i eierkretsenCamp-let Production A/SHelle Lund er ikke lenger registrert som reell eier av Camp-let Production A/S.Se mere
19. april 2023Overskudd på DKK 24 mio.ISABELLAFONDENISABELLAFONDEN offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Lund er medlem av styret.Se mere
11. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger: Isabella A/S fik millionplusVirksomheden ledes af en direktion, der består af Helle Lund og Morten Thams Kjeldsen. Les artikkel
11. april 2023 · ErhvervplusIkke så højt som sidst: Indtjeningen faldt hos Campion Production ApS i VejleI sidste ende er det Mads Danielsen,Helle Lund,Kurt Hedegaard Carstensen,Morten Thams Kjeldsen,Marie Kim Odgaard,Frederikke Rømer-Odgaard,Adam Emanuel Odgaard,Amalie Nørby-Odgaard,Michael Heilmann Dyg, der er de dominerende ejere. Les artikkel
11. april 2023 · ErhvervplusOverskuddet stiger: Camp-let Production A/S fik millionoverskudI sidste ende er det Mads Danielsen,Helle Lund,Kurt Hedegaard Carstensen,Morten Thams Kjeldsen,Marie Kim Odgaard,Frederikke Rømer-Odgaard,Adam Emanuel Odgaard,Amalie Nørby-Odgaard,Michael Heilmann Dyg, der er de dominerende ejere. Les artikkel
11. april 2023 · ErhvervplusNedgang på bundlinjen: Finansvirksomhed i Vejle fik noget mindre i overskudI sidste ende er det Mads Danielsen,Helle Lund,Kurt Hedegaard Carstensen,Morten Thams Kjeldsen,Marie Kim Odgaard,Frederikke Rømer-Odgaard,Adam Emanuel Odgaard,Amalie Nørby-Odgaard,Michael Heilmann Dyg, der er de dominerende ejere. Les artikkel
11. april 2023Overskudd på DKK 43 mio.ISABELLA A/SISABELLA A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Lund er medlem af ledelsen.Se mere
11. april 2023Overskudd på DKK 26 mio.JCI HOLDING A/SJCI HOLDING A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Lund eier 100% av virksomheten.Se mere
11. april 2023Overskudd på DKK 4,4 mio.CAMPION PRODUCTION ApSCAMPION PRODUCTION ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Lund eier 100% av virksomheten.Se mere
11. april 2023Overskudd på DKK 1,8 mio.Camp-let Production A/SCamp-let Production A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Lund eier 100% av virksomheten.Se mere
22. april 2022Endring i eierkretsenISABELLA A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av ISABELLA A/S. Helle Lund er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2022Endring i eierkretsenCAMPION PRODUCTION ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av CAMPION PRODUCTION ApS. Helle Lund eier fortsat 100% av virksomheten.Se mere