10. november 2014Helle Margrethe Cornett forlater ledelsenCORNETT HOLDING ApSHelle Margrethe Cornett forlater ledelsen for CORNETT HOLDING ApS etter en periode på 15 år.Se mere
9. november 2013Overskudd på DKK 414.309 CORNETT HOLDING ApSCORNETT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2013Helle Margrethe Cornett forlater ledelsenCORNETT SKO ApSHelle Margrethe Cornett forlater ledelsen for CORNETT SKO ApS etter en periode på 36 år.Se mere
29. januar 2013AdresseendringCORNETT HOLDING ApSCORNETT HOLDING ApS flytter til ny adresse i Aabenraa. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
16. oktober 2012Overskudd på DKK 1,0 mio.CORNETT HOLDING ApSCORNETT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
30. januar 2012Regnskap for 2011 offentligjortCORNETT SKO ApSCORNETT SKO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2011Regnskap for 2011 offentligjortCORNETT HOLDING ApSCORNETT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortCORNETT HOLDING ApSCORNETT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
5. januar 2011Regnskap for 2010 offentligjortCORNETT SKO ApSCORNETT SKO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortCORNETT SKO ApSCORNETT SKO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2009Regnskap for 2009 offentligjortCORNETT HOLDING ApSCORNETT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
1. oktober 2009Endring i eierkretsenCORNETT SKO ApSJørgen Nikolaj Cornett registrert som reell eier av CORNETT SKO ApS. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
15. januar 2009Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberCORNETT HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortCORNETT SKO ApSCORNETT SKO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
17. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortCORNETT HOLDING ApSCORNETT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortCORNETT SKO ApSCORNETT SKO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2007Regnskap for 2007 offentligjortCORNETT HOLDING ApSCORNETT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2006 til 30. september. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortCORNETT SKO ApSCORNETT SKO ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2006Regnskap for 2006 offentligjortCORNETT HOLDING ApSCORNETT HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2005 til 30. september. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 2006Jørgen Nikolaj Cornett blir med i ledelsenCORNETT SKO ApSJørgen Nikolaj Cornett blir med i ledelsen for CORNETT SKO ApS. Helle Margrethe Cornett er medlem af ledelsen.Se mere