30. april 2005Helle Michaelsen forlater styretSANDVIK A/SHelle Michaelsen forlater styret for SANDVIK A/S etter en periode på 6 år.Se mere
5. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortSANDVIK A/SSANDVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Helle Michaelsen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2003Regnskap for 2002 offentligjortSANDVIK A/SSANDVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Helle Michaelsen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2003Bernth Nilsson blir ny styrelederSANDVIK A/SBernth Nilsson erstatter Anders Wallin som styreleder hos SANDVIK A/S etter en periode på 3 år. Helle Michaelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
31. mars 2003Ny bransje: Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalmeSANDVIK A/STidligere bransje: Fremstilling af håndværktøj. Helle Michaelsen er medlem av styret.Se mere
30. november 2002Flere forlater ledelsenSANDVIK A/S2 personer forlater ledelsen for SANDVIK A/S. Helle Michaelsen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2002Jens Aage Jensen slutter som adm. direktørSANDVIK A/SJens Aage Jensen slutter som adm. direktør i SANDVIK A/S. Helle Michaelsen er medlem av styret.Se mere
23. mai 2002Christian Jørgensen blir med i styretSANDVIK A/SChristian Jørgensen blir med i styret for SANDVIK A/S. Helle Michaelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
21. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortSANDVIK A/SSANDVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Helle Michaelsen er medlem av styret.Se mere
3. mai 2002Lars Bursche blir med i styretSANDVIK A/SLars Bursche erstatter Jens Aage Jensen i styret for SANDVIK A/S etter en periode på 68 år. Helle Michaelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2002Lars Bursche blir med i ledelsenSANDVIK A/SLars Bursche blir med i ledelsen for SANDVIK A/S. Helle Michaelsen er medlem av styret.Se mere
27. april 2001Regnskap for 2000 offentligjortSANDVIK A/SSANDVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Helle Michaelsen er medlem av styret.Se mere
5. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortSANDVIK A/SSANDVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Helle Michaelsen er medlem av styret.Se mere
1. mai 2000Anders Wallin blir ny styrelederSANDVIK A/SAnders Wallin erstatter Per Erik Hans Ericson som styreleder hos SANDVIK A/S etter en periode på 3 år. Helle Michaelsen er fortsatt styremedlem.Se mere
14. mai 1999Regnskap for 1998 offentligjortSANDVIK A/SSANDVIK A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Helle Michaelsen er medlem av styret.Se mere
6. mai 1999Helle Michaelsen blir med i styretSANDVIK A/SHelle Michaelsen erstatter Jette Blom-Jensen i styret for SANDVIK A/S etter en periode på 4 år.Se mere