27. august 2014Helle Ploug Ilum Boesen forlater ledelsenHEJEBO HOLDING ApSHelle Ploug Ilum Boesen forlater ledelsen for HEJEBO HOLDING ApS etter en periode på 6 år.Se mere
2. juli 2013Underskudd på DKK 11.250 HEJEBO HOLDING ApSHEJEBO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2012 til 31. desember 2012. Helle Ploug Ilum Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
11. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortHEJEBO HOLDING ApSHEJEBO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Helle Ploug Ilum Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortHEJEBO HOLDING ApSHEJEBO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Helle Ploug Ilum Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortHEJEBO HOLDING ApSHEJEBO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. november 2008 til 31. desember 2009. Helle Ploug Ilum Boesen er medlem af ledelsen.Se mere
18. november 2008StiftelseHEJEBO HOLDING ApSHEJEBO HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Helle Ploug Ilum Boesen er medlem af ledelsen.Se mere