20. april 2012Helle Reyes Cabo Olsen forlater ledelsenSEBECCA ApSHelle Reyes Cabo Olsen forlater ledelsen for SEBECCA ApS etter en periode på 14 år.Se mere
17. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
16. juni 2011AdresseendringSEBECCA ApSSEBECCA ApS flytter til ny adresse i Køge. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
29. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
9. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Public relations og kommunikationSEBECCA ApSTidligere bransje: Anden virksomhedsrådgivning. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
25. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
26. februar 1999Regnskap for 1998 offentligjortSEBECCA ApSSEBECCA ApS offentliggjør regnskap for perioden 20. april 1998 til 31. desember 1998. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 1999Endring i eierkretsenSEBECCA ApSAlfred Møller Josefsen registrert som reell eier av SEBECCA ApS. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 1998StiftelseSEBECCA ApSSEBECCA ApS stiftes i bransjen anden virksomhedsrådgivning. Helle Reyes Cabo Olsen er medlem af ledelsen.Se mere