1. august 2020Helle Ritter forlater ledelsenMERCOM Denmark ApSHelle Ritter forlater ledelsen for MERCOM Denmark ApS etter en periode på 10 år.Se mere
23. mai 2020Underskudd på DKK 64.256 MERCOM Denmark ApSMERCOM Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
20. oktober 2019AdresseendringMERCOM Denmark ApSMERCOM Denmark ApS flytter fra Esbjerg V til Esbjerg. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
20. april 2019Underskudd på DKK 30.698 MERCOM Denmark ApSMERCOM Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2018. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
16. mai 2018AdresseendringMERCOM Denmark ApSMERCOM Denmark ApS flytter fra Esbjerg til Esbjerg V. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
26. mars 2018Overskudd på DKK 79.589 MERCOM Denmark ApSMERCOM Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2018Endring i eierkretsenMERCOM Denmark ApSHelle Ritter er ikke lenger registrert som reell eier av MERCOM Denmark ApS.Se mere
18. februar 2018Paul John George Brebner blir med i ledelsenMERCOM Denmark ApSPaul John George Brebner blir med i ledelsen for MERCOM Denmark ApS. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
18. februar 2018Endring i eierkretsenMERCOM Denmark ApSPaul John George Brebner registrert som reell eier av MERCOM Denmark ApS. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
23. mai 2017Underskudd på DKK 24.705 MERCOM Denmark ApSMERCOM Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
17. april 2017AdresseendringMERCOM Denmark ApSMERCOM Denmark ApS flytter fra Esbjerg V til Esbjerg. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2017Ny bransje: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelseMERCOM Denmark ApSTidligere bransje: Finansielle holdingselskaber. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
1. februar 2017Nytt navn: MERCOM Denmark ApSHE-PA HOLDING ApSHE-PA HOLDING ApS skifter navn til MERCOM Denmark ApS. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
26. april 2016Underskudd på DKK 97.943 HE-PA HOLDING ApSHE-PA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2015Helle Ritter forlater ledelsenHE-PA PRODUCTS ApSHelle Ritter forlater ledelsen for HE-PA PRODUCTS ApS etter en periode på 3 år.Se mere
1. juni 2015Underskudd på DKK 31.341 HE-PA HOLDING ApSHE-PA HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
1. juni 2015Underskudd på DKK 16.270 HE-PA PRODUCTS ApSHE-PA PRODUCTS ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
11. desember 2014Helle Ritter forlater ledelsenESVENT ApSHelle Ritter forlater ledelsen for ESVENT ApS etter en periode på 8 måneder.Se mere
3. desember 2014Underskudd på DKK 16.989 ESVENT ApSESVENT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2013 til 30. juni. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere
4. november 2014AdresseendringESVENT ApSESVENT ApS flytter til ny adresse i Esbjerg V. Helle Ritter er medlem af ledelsen.Se mere