15. november 2006Jørgen Roager blir med i ledelsenEXACTA HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKABJørgen Roager erstatter Helle Roager i ledelsen for EXACTA HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB etter en periode på 6 år.Se mere
12. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortROAGER HOLDING ApSROAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Helle Roager er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2005Regnskap for 2004 offentligjortROAGER HOLDING ApSROAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Helle Roager er medlem af ledelsen.Se mere
27. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortROAGER HOLDING ApSROAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Helle Roager er medlem af ledelsen.Se mere
8. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortROAGER HOLDING ApSROAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Helle Roager er medlem af ledelsen.Se mere
2. juli 2002Regnskap for 2001 offentligjortROAGER HOLDING ApSROAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Helle Roager er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2002Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberROAGER HOLDING ApSTidligere bransje: Finansieringsvirksomhed i øvrigt. Helle Roager er medlem af ledelsen.Se mere
25. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortROAGER HOLDING ApSROAGER HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 1999 til 31. desember 2000. Helle Roager er medlem af ledelsen.Se mere
23. juni 2001Jørgen Roager blir med i ledelsenSTATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB JØRGEN ROAGERJørgen Roager erstatter Helle Roager i ledelsen for STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB JØRGEN ROAGER etter en periode på 6 måneder.Se mere
21. desember 2000Flere forlater styretROAGER ApS5 medlemmer forlater styret for ROAGER ApS. Helle Roager er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2000Helle Roager blir med i ledelsenROAGER ApSHelle Roager blir med i ledelsen for ROAGER ApS.Se mere
21. desember 2000Helle Roager blir med i ledelsenROAGER HOLDING ApSHelle Roager blir med i ledelsen for ROAGER HOLDING ApS.Se mere
21. desember 2000AdresseendringROAGER ApSROAGER ApS flytter fra Dragør til Kastrup. Helle Roager er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2000AdresseendringROAGER HOLDING ApSROAGER HOLDING ApS flytter fra København K til Kastrup. Helle Roager er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2000Nytt navn: ROAGER ApSGREENMATIC ApSGREENMATIC ApS skifter navn til ROAGER ApS. Helle Roager er medlem af ledelsen.Se mere
21. desember 2000Nytt navn: ROAGER HOLDING ApSJELSTAD & SØRENSEN HOLDING ApSJELSTAD & SØRENSEN HOLDING ApS skifter navn til ROAGER HOLDING ApS. Helle Roager er medlem af ledelsen.Se mere
28. desember 1995Helle Roager forlater styretREGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB JØRGEN ROAGERHelle Roager forlater styret for REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB JØRGEN ROAGER etter en periode på 10 år.Se mere
2. mai 1995Nytt navn: REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB JØRGEN ROAGERJØRGEN ROAGER ApSJØRGEN ROAGER ApS skifter navn til REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB JØRGEN ROAGER. Helle Roager er medlem av styret.Se mere
22. februar 1994Nytt navn: JØRGEN ROAGER ApSSPOON II ApSSPOON II ApS skifter navn til JØRGEN ROAGER ApS. Helle Roager er medlem av styret.Se mere
21. februar 1994Claus Keimer Jørgensen forlater ledelsenSPOON II ApSClaus Keimer Jørgensen forlater ledelsen for SPOON II ApS etter en periode på 8 år. Helle Roager er medlem av styret.Se mere