18. juli 2023Henning Siersbæk blir med i ledelsenOddervej 61 ApSHenning Siersbæk erstatter Helle Siersbæk i ledelsen for Oddervej 61 ApS etter en periode på 1 år.Se mere
7. juni 2022StiftelseOddervej 61 ApSOddervej 61 ApS stiftes i bransjen anden udlejning af boliger. Helle Siersbæk er medlem af ledelsen.Se mere
28. oktober 2016Helle Siersbæk forlater styretBEHANDLERFÆLLESSKABET SØSTERGANGEN ApSHelle Siersbæk forlater styret for BEHANDLERFÆLLESSKABET SØSTERGANGEN ApS etter en periode på 2 år.Se mere
13. april 2016Overskudd på DKK 7.602 BEHANDLERFÆLLESSKABET SØSTERGANGEN ApSBEHANDLERFÆLLESSKABET SØSTERGANGEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Helle Siersbæk er medlem av styret.Se mere
24. april 2015Overskudd på DKK 45.438 BEHANDLERFÆLLESSKABET SØSTERGANGEN ApSBEHANDLERFÆLLESSKABET SØSTERGANGEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2014 til 31. desember 2014. Helle Siersbæk er medlem av styret.Se mere
8. april 2015Ane Azalea Ellgaard Gildberg slutter som adm. direktørBEHANDLERFÆLLESSKABET SØSTERGANGEN ApSAne Azalea Ellgaard Gildberg slutter som adm. direktør i BEHANDLERFÆLLESSKABET SØSTERGANGEN ApS. Helle Siersbæk er medlem av styret.Se mere
8. april 2015Helle Siersbæk blir med i styretBEHANDLERFÆLLESSKABET SØSTERGANGEN ApSHelle Siersbæk blir med i styret for BEHANDLERFÆLLESSKABET SØSTERGANGEN ApS.Se mere
8. april 2015Katrine Hübertz Wiese blir med i ledelsenBEHANDLERFÆLLESSKABET SØSTERGANGEN ApSKatrine Hübertz Wiese blir med i ledelsen for BEHANDLERFÆLLESSKABET SØSTERGANGEN ApS. Helle Siersbæk er medlem av styret.Se mere