12. september · wood-supply.dkNyheder fra bestyrelser og direktioner - uge 37Derudover er Mikael Glerup og Helle Skjærbæk indtrådt i bestyrelsen. Les artikkel
5. septemberHelle Skjærbæk blir med i styretNIC Denmark A/SHelle Skjærbæk blir med i styret for NIC Denmark A/S.Se mere
5. septemberArne Spicer Lindgren forlater ledelsenNIC Denmark A/SArne Spicer Lindgren forlater ledelsen for NIC Denmark A/S etter en periode på 9 år. Helle Skjærbæk er medlem af ledelsen.Se mere
5. septemberEndring i eierkretsenNIC Denmark A/SOve Glerup registrert som reell eier av NIC Denmark A/S. Helle Skjærbæk er medlem af ledelsen.Se mere
5. septemberNy selskapsform AktieselskabNIC Denmark A/SNIC Denmark ApS endrer selskapsform og skifter i den forbindelse navn til NIC Denmark A/S. Helle Skjærbæk er medlem af ledelsen.Se mere
15. maiOverskudd på DKK 767.772 SKJÆRBÆK ApSSKJÆRBÆK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helle Skjærbæk er medlem af ledelsen.Se mere
25. aprilOverskudd på DKK 1,6 mio.NIC Denmark ApSNIC Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helle Skjærbæk er medlem af ledelsen.Se mere
25. aprilUnderskudd på DKK 472.203 Soundbest A/SSoundbest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helle Skjærbæk eier 41,6% av virksomheten.Se mere
18. marsEndring i eierkretsenSoundbest A/SHelle Skjærbæk øker sitt reelle eierskap av Soundbest A/S.Se mere
4. juli 2023StiftelseQUICKFIRE Produktion ApSQUICKFIRE Produktion ApS stiftes i bransjen anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. Helle Skjærbæk er medlem av styret.Se mere
8. juni 2023Underskudd på DKK 477.370 Soundbest A/SSoundbest A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Skjærbæk eier 35% av virksomheten.Se mere
6. juni 2023Overskudd på DKK 403.700 SKJÆRBÆK ApSSKJÆRBÆK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Skjærbæk er medlem af ledelsen.Se mere
4. mai 2023Overskudd på DKK 814.273 NIC Denmark ApSNIC Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helle Skjærbæk er medlem af ledelsen.Se mere
12. januar 2023AdresseendringSoundbest A/SSoundbest A/S flytter fra Bording til Roslev. Helle Skjærbæk eier 35% av virksomheten.Se mere
1. januar 2023Helle Skjærbæk blir med i styretSoundbest A/SHelle Skjærbæk blir med i styret for Soundbest A/S.Se mere
1. januar 2023Arne Spicer Lindgren blir adm. direktørSoundbest A/SArne Spicer Lindgren blir adm. direktør i Soundbest A/S. Helle Skjærbæk eier 35% av virksomheten.Se mere
1. januar 2023Endring i eierkretsenSoundbest A/SHelle Skjærbæk registrert som reell eier av Soundbest A/S.Se mere
4. mai 2022Overskudd på DKK 30.718 SKJÆRBÆK ApSSKJÆRBÆK ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Helle Skjærbæk er medlem af ledelsen.Se mere
22. april 2022Overskudd på DKK 65.689 NIC Denmark ApSNIC Denmark ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Helle Skjærbæk er medlem af ledelsen.Se mere
9. september 2021Helle Skjærbæk forlater ledelsenNewCo Holding II ApSHelle Skjærbæk forlater ledelsen for NewCo Holding II ApS etter en periode på 3 måneder.Se mere