19. november 1998Helle Trolle Lüttichau forlater styretDANSK SKOVKONTOR A/SHelle Trolle Lüttichau forlater styret for DANSK SKOVKONTOR A/S etter en periode på 42 år.Se mere
21. september 1998Regnskap for 1998 offentligjortDANSK SKOVKONTOR A/SDANSK SKOVKONTOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1997 til 30. april. Helle Trolle Lüttichau er medlem av styret.Se mere
24. september 1997Regnskap for 1997 offentligjortDANSK SKOVKONTOR A/SDANSK SKOVKONTOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1996 til 30. april. Helle Trolle Lüttichau er medlem av styret.Se mere
2. september 1996Regnskap for 1996 offentligjortDANSK SKOVKONTOR A/SDANSK SKOVKONTOR A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 1995 til 30. april. Helle Trolle Lüttichau er medlem av styret.Se mere
22. september 1992Jørgen Lundberg forlater styretDANSK SKOVKONTOR A/SJørgen Lundberg forlater styret for DANSK SKOVKONTOR A/S etter en periode på 36 år. Helle Trolle Lüttichau er fortsatt styremedlem.Se mere
27. oktober 1987John Resen Riesel forlater styretDANSK SKOVKONTOR A/SJohn Resen Riesel forlater styret for DANSK SKOVKONTOR A/S etter en periode på 31 år. Helle Trolle Lüttichau er fortsatt styremedlem.Se mere
27. januar 1957StiftelseDANSK SKOVKONTOR A/SDANSK SKOVKONTOR A/S stiftes i bransjen engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør. Helle Trolle Lüttichau er medlem av styret.Se mere