INSTITUT FOR PERSONALEUDVIKLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2015 til 31. desember 2015. Helle Valentin Hansen er medlem af ledelsen.
INSTITUT FOR PERSONALEUDVIKLING ApS offentliggjør regnskap for perioden 18. september 2013 til 31. desember 2014. Helle Valentin Hansen er medlem af ledelsen.
Peter Sonne Joensen forlater styret for INSTITUT FOR PERSONALEUDVIKLING ApS etter en periode på 7 måneder. Helle Valentin Hansen er medlem af ledelsen.
Peter Sonne Joensen erstatter Annette Eberhardt i styret for INSTITUT FOR PERSONALEUDVIKLING ApS etter en periode på 1 år. Helle Valentin Hansen er medlem af ledelsen.