25. mai 1997Helle Østergaard forlater styretARNE SØRENSEN HOLDING ApSHelle Østergaard forlater styret for ARNE SØRENSEN HOLDING ApS etter en periode på 5 år.Se mere
27. januar 1997Regnskap for 1996 offentligjortARNE SØRENSEN HOLDING ApSARNE SØRENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 1995 til 30. september 1996. Helle Østergaard er medlem av styret.Se mere
15. mars 1996Regnskap for 1995 offentligjortARNE SØRENSEN HOLDING ApSARNE SØRENSEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 30. september 1995. Helle Østergaard er medlem av styret.Se mere
1. januar 1996Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberARNE SØRENSEN HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Helle Østergaard er medlem av styret.Se mere
31. desember 1995Ny bransje: UoplystARNE SØRENSEN HOLDING ApSTidligere bransje: Isenkramforretninger. Helle Østergaard er medlem av styret.Se mere
14. oktober 1995Nytt navn: ARNE SØRENSEN HOLDING ApSOTTO R. NIELSEN'S EFTF. ApSOTTO R. NIELSEN'S EFTF. ApS skifter navn til ARNE SØRENSEN HOLDING ApS. Helle Østergaard er medlem av styret.Se mere
26. juni 1992StiftelseOTTO R. NIELSEN'S EFTF. ApSOTTO R. NIELSEN'S EFTF. ApS stiftes i bransjen isenkramforretninger. Helle Østergaard er medlem av styret.Se mere