5. juniUnderskudd på DKK 2,5 mio.ZüLAU A/SZüLAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Helmer Zülau er medlem av styret.Se mere
6. februarOverskudd på DKK 93.849 ZüLAU A/SZüLAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Helmer Zülau er medlem av styret.Se mere
3. januarMogens Zülau blir med i ledelsenZüLAU A/SMogens Zülau blir med i ledelsen for ZüLAU A/S. Helmer Zülau er medlem av styret.Se mere
3. januarEndring i eierkretsenZüLAU A/S2 personer endrer deres reelle eierskab av ZüLAU A/S. Helmer Zülau er medlem av styret.Se mere
2. juni 2010Mogens Zülau blir med i ledelsenH. ZÜLAU HOLDING ApSMogens Zülau erstatter Helmer Zülau i ledelsen for H. ZÜLAU HOLDING ApS etter en periode på 3 år.Se mere
2. juni 2010Helmer Zülau forlater ledelsenZüLAU A/SHelmer Zülau forlater ledelsen for ZüLAU A/S etter en periode på 18 år.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortH. ZÜLAU HOLDING ApSH. ZÜLAU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Helmer Zülau er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortZüLAU A/SZüLAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Helmer Zülau er medlem af ledelsen.Se mere
31. mars 2009Endring i eierkretsenH. ZÜLAU HOLDING ApS2 nye personer registrert som reelle eier av H. ZÜLAU HOLDING ApS. Helmer Zülau er medlem af ledelsen.Se mere
13. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortZüLAU A/SZüLAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Helmer Zülau er medlem af ledelsen.Se mere
12. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortH. ZÜLAU HOLDING ApSH. ZÜLAU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Helmer Zülau er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Fremstilling af maskiner til råstofindvindingsindustrien samt bygge og anlægZüLAU A/STidligere bransje: Fremstilling af maskiner til entreprenørarbejde mv. Helmer Zülau er medlem af ledelsen.Se mere
5. juli 2007Helmer Zülau forlater ledelsenZüLAU HOLDING ApSHelmer Zülau forlater ledelsen for ZüLAU HOLDING ApS etter en periode på 7 år.Se mere
5. juli 2007StiftelseH. ZÜLAU HOLDING ApSH. ZÜLAU HOLDING ApS stiftes i bransjen uoplyst. Helmer Zülau er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortZüLAU HOLDING ApSZüLAU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Helmer Zülau er medlem af ledelsen.Se mere
27. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortZüLAU A/SZüLAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Helmer Zülau er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortZüLAU HOLDING ApSZüLAU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Helmer Zülau er medlem af ledelsen.Se mere
15. juni 2006Regnskap for 2005 offentligjortZüLAU A/SZüLAU A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Helmer Zülau er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortZüLAU HOLDING ApSZüLAU HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Helmer Zülau er medlem af ledelsen.Se mere