20. februar 2004Helmut Ernst Willi Wortig forlater styretLOHMANN & RAUSCHER A/SHelmut Ernst Willi Wortig forlater styret for LOHMANN & RAUSCHER A/S etter en periode på 34 år.Se mere
4. juni 2003Regnskap for 2002 offentligjortLOHMANN & RAUSCHER A/SLOHMANN & RAUSCHER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Helmut Ernst Willi Wortig er medlem av styret.Se mere
20. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortLOHMANN & RAUSCHER A/SLOHMANN & RAUSCHER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Helmut Ernst Willi Wortig er medlem av styret.Se mere
8. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortLOHMANN & RAUSCHER A/SLOHMANN & RAUSCHER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Helmut Ernst Willi Wortig er medlem av styret.Se mere
8. mai 2001Helmut Leuprecht blir med i styretLOHMANN & RAUSCHER A/SHelmut Leuprecht blir med i styret for LOHMANN & RAUSCHER A/S. Helmut Ernst Willi Wortig er fortsatt styremedlem.Se mere
3. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortLOHMANN & RAUSCHER A/SLOHMANN & RAUSCHER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Helmut Ernst Willi Wortig er medlem av styret.Se mere
17. august 1999Nytt navn: LOHMANN & RAUSCHER A/SLOHMANN FORBINDSTOFFER A/SLOHMANN FORBINDSTOFFER A/S skifter navn til LOHMANN & RAUSCHER A/S. Helmut Ernst Willi Wortig er medlem av styret.Se mere
11. mars 1999Regnskap for 1998 offentligjortLOHMANN FORBINDSTOFFER A/SLOHMANN FORBINDSTOFFER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Helmut Ernst Willi Wortig er medlem av styret.Se mere
12. juni 1998Regnskap for 1997 offentligjortLOHMANN FORBINDSTOFFER A/SLOHMANN FORBINDSTOFFER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Helmut Ernst Willi Wortig er medlem av styret.Se mere
16. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortLOHMANN FORBINDSTOFFER A/SLOHMANN FORBINDSTOFFER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Helmut Ernst Willi Wortig er medlem av styret.Se mere
6. juni 1996Regnskap for 1995 offentligjortLOHMANN FORBINDSTOFFER A/SLOHMANN FORBINDSTOFFER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Helmut Ernst Willi Wortig er medlem av styret.Se mere
7. desember 1990Bodo Franz forlater styretLOHMANN FORBINDSTOFFER A/SBodo Franz forlater styret for LOHMANN FORBINDSTOFFER A/S etter en periode på 20 år. Helmut Ernst Willi Wortig er fortsatt styremedlem.Se mere
7. desember 1990Erik Axel Madsen forlater ledelsenLOHMANN FORBINDSTOFFER A/SErik Axel Madsen forlater ledelsen for LOHMANN FORBINDSTOFFER A/S etter en periode på 20 år. Helmut Ernst Willi Wortig er medlem av styret.Se mere
26. juni 1970StiftelseLOHMANN FORBINDSTOFFER A/SLOHMANN FORBINDSTOFFER A/S stiftes i bransjen engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler. Helmut Ernst Willi Wortig er medlem av styret.Se mere