14. april 2004Henning Boe Pedersen forlater ledelsenf H Fjellerup ApSHenning Boe Pedersen forlater ledelsen for f H Fjellerup ApS etter en periode på 19 år.Se mere
13. oktober 2003Henning Boe Pedersen forlater styretSÆDAUGAARD MINKFARM ApSHenning Boe Pedersen forlater styret for SÆDAUGAARD MINKFARM ApS etter en periode på 19 år.Se mere
13. oktober 2003Endring i eierkretsenf H Fjellerup ApSOda Pedersen registrert som reell eier av f H Fjellerup ApS. Henning Boe Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortf H Fjellerup ApSf H Fjellerup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Henning Boe Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
14. april 2003Regnskap for 2002 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Henning Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
28. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Henning Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
8. mai 2002Adresseendringf H Fjellerup ApSf H Fjellerup ApS flytter til ny adresse i Glesborg. Henning Boe Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortf H Fjellerup ApSf H Fjellerup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Henning Boe Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
4. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortf H Fjellerup ApSf H Fjellerup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Henning Boe Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
3. juli 2001Regnskap for 2000 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Henning Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortf H Fjellerup ApSf H Fjellerup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Henning Boe Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
5. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Henning Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
28. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Henning Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
28. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortf H Fjellerup ApSf H Fjellerup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Henning Boe Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Henning Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
7. juli 1998Regnskap for 1997 offentligjortf H Fjellerup ApSf H Fjellerup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Henning Boe Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
18. desember 1997Henning Boe Pedersen forlater ledelsenF.T.B. ApSHenning Boe Pedersen forlater ledelsen for F.T.B. ApS etter en periode på 22 år.Se mere
7. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortf H Fjellerup ApSf H Fjellerup ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Henning Boe Pedersen er medlem af ledelsen.Se mere
7. juli 1997Regnskap for 1996 offentligjortSÆDAUGAARD MINKFARM ApSSÆDAUGAARD MINKFARM ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Henning Boe Pedersen er medlem av styret.Se mere
1. juli 1997Oda Pedersen blir med i ledelsenSÆDAUGAARD MINKFARM ApSOda Pedersen erstatter Henning Boe Pedersen i ledelsen for SÆDAUGAARD MINKFARM ApS etter en periode på 12 år.Se mere