22. september 2023Overskudd på DKK 11 mio.M & H Family Holding ApSM & H Family Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2023Underskudd på DKK 7,8 mio.CERVOGRUPPEN ApSCERVOGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2023Underskudd på DKK 4,0 mio.CERVO HOLDING ApSCERVO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2022 til 30. april. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. august 2023Marianne Jacobsen forlater ledelsenM & H Family Holding ApSMarianne Jacobsen forlater ledelsen for M & H Family Holding ApS etter en periode på 3 år. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
11. oktober 2022Erstatning i ledelsenCERVO HOLDING ApS3 endringer i ledelsen for CERVO HOLDING ApS. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2022Overskudd på DKK 160 mio.M & H Family Holding ApSM & H Family Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2022Overskudd på DKK 138 mio.CERVOGRUPPEN ApSCERVOGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
22. september 2022Overskudd på DKK 70 mio.CERVO HOLDING ApSCERVO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2021 til 30. april. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
28. september 2021Overskudd på DKK 36 mio.M & H Family Holding ApSM & H Family Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2021Overskudd på DKK 113 mio.CERVOGRUPPEN ApSCERVOGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
27. september 2021Overskudd på DKK 125 mio.CERVO HOLDING ApSCERVO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2020 til 30. april. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
15. desember 2020Endring i eierkretsenRasmus Borup Demant Holding ApSHenning Christian Borup Jacobsen er ikke lenger registrert som reell eier av Rasmus Borup Demant Holding ApS.Se mere
15. desember 2020Endring i eierkretsenEmilie Borup Preuss Holding ApSHenning Christian Borup Jacobsen er ikke lenger registrert som reell eier av Emilie Borup Preuss Holding ApS.Se mere
10. desember 2020StiftelseEmilie Borup Preuss Holding ApSEmilie Borup Preuss Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Henning Christian Borup Jacobsen eier 100% av virksomheten.Se mere
10. desember 2020StiftelseRasmus Borup Demant Holding ApSRasmus Borup Demant Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Henning Christian Borup Jacobsen eier 100% av virksomheten.Se mere
9. oktober 2020Overskudd på DKK 6,4 mio.M & H Family Holding ApSM & H Family Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2020Overskudd på DKK 23 mio.CERVO HOLDING ApSCERVO HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
8. oktober 2020Overskudd på DKK 22 mio.CERVOGRUPPEN ApSCERVOGRUPPEN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. mai 2019 til 30. april. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2020StiftelseM & H Family Holding ApSM & H Family Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere
21. januar 2020Endring i eierkretsenCERVOGRUPPEN ApS2 personer endrer deres reelle eierskab av CERVOGRUPPEN ApS. Henning Christian Borup Jacobsen er medlem af ledelsen.Se mere