25. juli 2011Henning Hansen forlater styretBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABHenning Hansen forlater styret for BYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB etter en periode på 36 år.Se mere
8. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Henning Hansen er medlem av styret.Se mere
31. mai 2010Regnskap for 2009 offentligjortBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Henning Hansen er medlem av styret.Se mere
5. juni 2009Regnskap for 2008 offentligjortBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Henning Hansen er medlem av styret.Se mere
27. juni 2008Regnskap for 2007 offentligjortBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Henning Hansen er medlem av styret.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: Opførelse af bygningerBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABTidligere bransje: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører). Henning Hansen er medlem av styret.Se mere
14. juni 2007Regnskap for 2006 offentligjortBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2006 til 31. desember 2006. Henning Hansen er medlem av styret.Se mere
26. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Henning Hansen er medlem av styret.Se mere
2. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Henning Hansen er medlem av styret.Se mere
19. mai 2004Regnskap for 2003 offentligjortBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Henning Hansen er medlem av styret.Se mere
7. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Henning Hansen er medlem av styret.Se mere
26. juni 2003Karl-Heinz Gehrt blir med i styretBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABKarl-Heinz Gehrt erstatter Peter Brockhattingen i styret for BYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB etter en periode på 28 år. Henning Hansen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. juni 2002Henning Hansen forlater ledelsenTØNDER BILCENTER ApSHenning Hansen forlater ledelsen for TØNDER BILCENTER ApS etter en periode på 23 år.Se mere
24. juni 2002Henning Hansen forlater ledelsenBI-BO IN ApSHenning Hansen forlater ledelsen for BI-BO IN ApS etter en periode på 14 år.Se mere
21. mai 2002Regnskap for 2001 offentligjortBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Henning Hansen er medlem av styret.Se mere
6. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortBI-BO IN ApSBI-BO IN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2000 til 31. mai. Henning Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2001Regnskap for 2001 offentligjortTØNDER BILCENTER ApSTØNDER BILCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 2000 til 31. mai. Henning Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
30. mai 2001Regnskap for 2000 offentligjortBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKABBYLDERUP-BOV ERHVERVSANPARTSELSKAB offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Henning Hansen er medlem av styret.Se mere
6. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortTØNDER BILCENTER ApSTØNDER BILCENTER ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1999 til 31. mai. Henning Hansen er medlem af ledelsen.Se mere
6. desember 2000Regnskap for 2000 offentligjortBI-BO IN ApSBI-BO IN ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juni 1999 til 31. mai. Henning Hansen er medlem af ledelsen.Se mere