29. november 2023Overskudd på DKK 3,3 mio.LORENZEN HOLDING ApSLORENZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
23. november 2023Overskudd på DKK 3,2 mio.SJS Pellets A/SSJS Pellets A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2022 til 30. juni. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2022Overskudd på DKK 2,2 mio.LORENZEN HOLDING ApSLORENZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
9. november 2022Overskudd på DKK 2,0 mio.SJS Pellets A/SSJS Pellets A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2021 til 30. juni. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2021Overskudd på DKK 1,5 mio.LORENZEN HOLDING ApSLORENZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
15. september 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.SJS Pellets A/SSJS Pellets A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2020 til 30. juni. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
19. november 2020Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberLORENZEN HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2020Overskudd på DKK 713.786 SJS Pellets A/SSJS Pellets A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
7. september 2020Overskudd på DKK 793.900 LORENZEN HOLDING ApSLORENZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2019 til 30. juni. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2019Overskudd på DKK 720.732 SJS Pellets A/SSJS Pellets A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
4. september 2019Overskudd på DKK 730.581 LORENZEN HOLDING ApSLORENZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2018 til 30. juni. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
3. september 2019 · JydskeVestkystenSønderjyske producenter af stokeranlæg i ny fremtidBåde Erling Schmidt fra CN Maskinfabrik og Henning Lorenzen er godt tilfredse med denne løsning. Les artikkel
2. september 2019 · MaskinbladetCN Maskinfabrik overtager Jøma StokerBåde Erling Schmidt fra CN Maskinfabrik og Henning Lorenzen er godt tilfredse med denne løsning. Les artikkel
3. oktober 2018Underskudd på DKK 97.701 SJS Pellets A/SSJS Pellets A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
3. oktober 2018Underskudd på DKK 84.467 LORENZEN HOLDING ApSLORENZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar til 30. juni. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2018Ny bransje: Engroshandel med fast, flydende og luftformigt brændstof og lignende varerSJS Pellets A/STidligere bransje: Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
20. juni 2018Nytt navn: SJS Pellets A/SSYDJYSK STOKER A/SSYDJYSK STOKER A/S skifter navn til SJS Pellets A/S. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2018Overskudd på DKK 1,2 mio.LORENZEN HOLDING ApSLORENZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2018Overskudd på DKK 1,2 mio.SYDJYSK STOKER A/SSYDJYSK STOKER A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2017 til 31. desember 2017. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere
17. mars 2017Overskudd på DKK 1,2 mio.LORENZEN HOLDING ApSLORENZEN HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2016 til 31. desember 2016. Henning Møller Lorenzen er medlem af ledelsen.Se mere