8. mai 2000Henning Nielsen forlater styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/SHenning Nielsen forlater styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S etter en periode på 13 år.Se mere
4. mai 2000Regnskap for 1999 offentligjortAALBORG BOLDSPILKLUB A/SAALBORG BOLDSPILKLUB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Henning Nielsen er medlem av styret.Se mere
25. april 2000Erstatning i styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/S3 endringer i styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
4. juni 1999Regnskap for 1998 offentligjortAALBORG BOLDSPILKLUB A/SAALBORG BOLDSPILKLUB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1998 til 31. desember 1998. Henning Nielsen er medlem av styret.Se mere
4. mai 1998Regnskap for 1997 offentligjortAALBORG BOLDSPILKLUB A/SAALBORG BOLDSPILKLUB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1997 til 31. desember 1997. Henning Nielsen er medlem av styret.Se mere
28. april 1998Ib Richard Neustrup Simonsen forlater styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/SIb Richard Neustrup Simonsen forlater styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S etter en periode på 3 år. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
11. juni 1997Regnskap for 1996 offentligjortAALBORG BOLDSPILKLUB A/SAALBORG BOLDSPILKLUB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1996 til 31. desember 1996. Henning Nielsen er medlem av styret.Se mere
1. mai 1997Søren Wirenfeldt Rasmussen blir med i styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/SSøren Wirenfeldt Rasmussen erstatter Poul Hedemann i styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S etter en periode på 10 år. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. mai 1996Regnskap for 1995 offentligjortAALBORG BOLDSPILKLUB A/SAALBORG BOLDSPILKLUB A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995. Henning Nielsen er medlem av styret.Se mere
29. juni 1995Ib Richard Neustrup Simonsen blir med i styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/SIb Richard Neustrup Simonsen blir med i styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juni 1995Bøje Jørn Larsen forlater styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/SBøje Jørn Larsen forlater styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S etter en periode på 8 år. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
5. oktober 1994Jesper Møller Christensen blir med i styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/SJesper Møller Christensen erstatter John Jørgensen i styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S etter en periode på 7 år. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
7. juni 1994Børge Bach forlater styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/SBørge Bach forlater styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S etter en periode på 7 år. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
10. mars 1994Flere forlater styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/S3 medlemmer forlater styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
24. juni 1993Nils Mads Andersen forlater styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/SNils Mads Andersen forlater styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S etter en periode på 6 år. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
18. februar 1993Flere forlater styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/S2 medlemmer forlater styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. februar 1992Mogens-Erik Borup Sørensen forlater styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/SMogens-Erik Borup Sørensen forlater styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S etter en periode på 5 år. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
25. februar 1992Preben Holm Larsen forlater ledelsenAALBORG BOLDSPILKLUB A/SPreben Holm Larsen forlater ledelsen for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S etter en periode på 5 år. Henning Nielsen er medlem av styret.Se mere
20. desember 1990Flere forlater styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/S2 medlemmer forlater styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere
23. mai 1990Flere forlater styretAALBORG BOLDSPILKLUB A/S2 medlemmer forlater styret for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S. Henning Nielsen er fortsatt styremedlem.Se mere