20. mars 2013Henning Ole Hedeland forlater ledelsenHEDELAND CONSULT ApSHenning Ole Hedeland forlater ledelsen for HEDELAND CONSULT ApS etter en periode på 8 år.Se mere
14. juni 2012Regnskap for 2011 offentligjortHEDELAND CONSULT ApSHEDELAND CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2011 til 31. desember 2011. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
30. august 2011Henning Ole Hedeland forlater styretVENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/SHenning Ole Hedeland forlater styret for VENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/S etter en periode på 6 år.Se mere
30. august 2011Henning Ole Hedeland forlater ledelsenVENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/SHenning Ole Hedeland forlater ledelsen for VENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/S etter en periode på 6 år.Se mere
15. juni 2011Regnskap for 2010 offentligjortHEDELAND CONSULT ApSHEDELAND CONSULT ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2010 til 31. desember 2010. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
20. desember 2010AdresseendringHEDELAND CONSULT ApSHEDELAND CONSULT ApS flytter til ny adresse i Løkken. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2010Ny bransje: Fremstilling af metalkonstruktioner og dele herafHEDELAND CONSULT ApSTidligere bransje: Ikke-finansielle holdingselskaber. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2010Nytt navn: HEDELAND CONSULT ApSHEDELAND HOLDING ApSHEDELAND HOLDING ApS skifter navn til HEDELAND CONSULT ApS. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
14. september 2010Ny status UNDER KONKURSVENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/STidligere status: Normal. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
10. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortVENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/SVENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
6. juni 2010Regnskap for 2009 offentligjortHEDELAND HOLDING ApSHEDELAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2009 til 31. desember 2009. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortVENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/SVENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2009Regnskap for 2008 offentligjortHEDELAND HOLDING ApSHEDELAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2008 til 31. desember 2008. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortHEDELAND HOLDING ApSHEDELAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
9. april 2008Regnskap for 2007 offentligjortVENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/SVENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2007 til 31. desember 2007. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
1. januar 2008Ny bransje: MaskinforarbejdningVENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/STidligere bransje: Almindelige maskinforarbejdningsprocesser. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortHEDELAND HOLDING ApSHEDELAND HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 19. september 2005 til 31. desember 2006. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
29. mai 2007Regnskap for 2006 offentligjortVENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/SVENDELBO TRAPPER, LØKKEN-VRÅ A/S offentliggjør regnskap for perioden 15. september 2005 til 31. desember 2006. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
10. mai 2007AdresseendringHEDELAND HOLDING ApSHEDELAND HOLDING ApS flytter fra Rødkærsbro til Løkken. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere
22. februar 2007Ny bransje: Ikke-finansielle holdingselskaberHEDELAND HOLDING ApSTidligere bransje: Uoplyst. Henning Ole Hedeland er medlem af ledelsen.Se mere