14. augustAdresseendringByens Butik ApSByens Butik ApS flytter til ny adresse i Tjele. Henning Riis Vester er styreleder.Se mere
6. juniNye navn i styretByens Butik ApS2 nye medlemmer blir med i styret for Byens Butik ApS. Henning Riis Vester er fortsatt styreleder.Se mere
6. juniLars Baden Nielsen blir med i ledelsenByens Butik ApSLars Baden Nielsen erstatter Anette Heidelbach i ledelsen for Byens Butik ApS etter en periode på 4 år. Henning Riis Vester er styreleder.Se mere
3. juniBo Jæger Anderloni forlater styretByens Butik ApSBo Jæger Anderloni forlater styret for Byens Butik ApS etter en periode på 2 år. Henning Riis Vester er fortsatt styreleder.Se mere
28. maiAnette Heidelbach forlater styretByens Butik ApSAnette Heidelbach forlater styret for Byens Butik ApS etter en periode på 5 år. Henning Riis Vester er fortsatt styreleder.Se mere
24. aprilOverskudd på DKK 1.404 Byens Butik ApSByens Butik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henning Riis Vester er styreleder.Se mere
24. april 2023Underskudd på DKK 18.501 Byens Butik ApSByens Butik ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henning Riis Vester er styreleder.Se mere
15. september 2022Henning Riis Vester blir med i styretByens Butik ApSHenning Riis Vester blir med i styret for Byens Butik ApS.Se mere
31. mars 2021Endring i eierkretsenGÅRDEJER HENNING RIIS VESTER/ SUSANNE ABRAHAMSENHenning Riis Vester er ikke lenger registrert som reell eier av GÅRDEJER HENNING RIIS VESTER/ SUSANNE ABRAHAMSEN.Se mere
11. juni 2019Endring i eierkretsenByens Butik ApSHenning Riis Vester er ikke lenger registrert som reell eier av Byens Butik ApS.Se mere
12. mars 2019 · Finans.dkEric Michel Breumier er nyt medlem af bestyrelsen i Ferring Lægemidler A/S - jobskifter uge 11Charlotte Langgaard Steffensen, Finn Storgaard, Henning Høkhøj Sørensen, Henning Riis Vester og Morten Villadsen har stiftet Byens Butik ApS. Les artikkel
8. mars 2019StiftelseByens Butik ApSByens Butik ApS stiftes i bransjen udlejning af erhvervsejendomme. Henning Riis Vester eier 20% av virksomheten.Se mere
24. januar 2018Endring i eierkretsenGÅRDEJER HENNING RIIS VESTER/ SUSANNE ABRAHAMSENHenning Riis Vester registrert som reell eier av GÅRDEJER HENNING RIIS VESTER/ SUSANNE ABRAHAMSEN.Se mere