3. aprilOverskudd på DKK 44.310 Sundhedshus Gråsten ApSSundhedshus Gråsten ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henning Valdemar Kjær er medlem av styret.Se mere
15. januarOverskudd på DKK 1,5 mio.HVK HOLDING ApSHVK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Henning Valdemar Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Overskudd på DKK 742.792 RØNSDAM EJENDOMSSELSKAB ApSRØNSDAM EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Henning Valdemar Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
19. desember 2023Overskudd på DKK 869.614 Alcumatic A/SAlcumatic A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2022 til 30. september. Henning Valdemar Kjær eier 47% av virksomheten.Se mere
20. april 2023Overskudd på DKK 133.410 Sundhedshus Gråsten ApSSundhedshus Gråsten ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henning Valdemar Kjær er medlem av styret.Se mere
19. januar 2023Underskudd på DKK 674.854 HVK HOLDING ApSHVK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september 2022. Henning Valdemar Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 902.231 Alcumatic A/SAlcumatic A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Henning Valdemar Kjær eier 47% av virksomheten.Se mere
16. desember 2022Overskudd på DKK 975.414 RØNSDAM EJENDOMSSELSKAB ApSRØNSDAM EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2021 til 30. september. Henning Valdemar Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
4. april 2022Overskudd på DKK 251.984 Sundhedshus Gråsten ApSSundhedshus Gråsten ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2021. Henning Valdemar Kjær er medlem av styret.Se mere
4. februar 2022Regnskap for 2021 offentligjortHVK HOLDING ApSHVK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september 2021. Henning Valdemar Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 1,0 mio.Alcumatic A/SAlcumatic A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Henning Valdemar Kjær eier 47% av virksomheten.Se mere
3. desember 2021Overskudd på DKK 905.555 RØNSDAM EJENDOMSSELSKAB ApSRØNSDAM EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2020 til 30. september. Henning Valdemar Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
19. mars 2021Overskudd på DKK 250.075 Sundhedshus Gråsten ApSSundhedshus Gråsten ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2020. Henning Valdemar Kjær er medlem av styret.Se mere
22. januar 2021Overskudd på DKK 1,3 mio.HVK HOLDING ApSHVK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Henning Valdemar Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 948.537 RØNSDAM EJENDOMSSELSKAB ApSRØNSDAM EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Henning Valdemar Kjær er medlem af ledelsen.Se mere
27. november 2020Overskudd på DKK 1,3 mio.Alcumatic A/SAlcumatic A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2019 til 30. september. Henning Valdemar Kjær eier 47% av virksomheten.Se mere
7. mai 2020Overskudd på DKK 149.161 Sundhedshus Gråsten ApSSundhedshus Gråsten ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2019 til 31. desember 2019. Henning Valdemar Kjær er medlem av styret.Se mere
28. april 2020 · Jern- og MaskinindustrienAlcumatic skifter direktør: Ny generation tager overHenning Kjær fortsætter som en del af ejerkredsen og vil ud over sin forsatte gang i virksomheden også varetage sin post i bestyrelsen.Les artikkel
7. februar 2020 · Jern- og MaskinindustrienNyt fra direktioner og bestyrelser - del 1Alcumatic A/S Johannes Hyldgård Jakobsen er indtrådt i direktionen hos Alcumatic A/S i stedet for Henning Valdemar Kjær (kilde: Les artikkel
3. februar 2020Overskudd på DKK 1,7 mio.HVK HOLDING ApSHVK HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019. Henning Valdemar Kjær er medlem af ledelsen.Se mere