29. april 2004Henning Vindstrup Jensen forlater styretANPARTSSELSKABET LÅSTRUPHenning Vindstrup Jensen forlater styret for ANPARTSSELSKABET LÅSTRUP etter en periode på 3 år.Se mere
17. november 2003Regnskap for 2003 offentligjortANPARTSSELSKABET LÅSTRUPANPARTSSELSKABET LÅSTRUP offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2002 til 30. juni. Henning Vindstrup Jensen er medlem av styret.Se mere
4. desember 2002Regnskap for 2002 offentligjortANPARTSSELSKABET LÅSTRUPANPARTSSELSKABET LÅSTRUP offentliggjør regnskap for perioden 30. mai 2001 til 30. juni. Henning Vindstrup Jensen er medlem av styret.Se mere
28. november 2002Henning Vindstrup Jensen forlater styretLÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.AHenning Vindstrup Jensen forlater styret for LÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.A etter en periode på 5 år.Se mere
17. juni 2001Ny bransje: UoplystLÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.ATidligere bransje: Kolonialhandel. Henning Vindstrup Jensen er medlem av styret.Se mere
30. mai 2001StiftelseANPARTSSELSKABET LÅSTRUPANPARTSSELSKABET LÅSTRUP stiftes i bransjen uoplyst. Henning Vindstrup Jensen er medlem av styret.Se mere
7. mai 2001Ny status UNDER KONKURSLÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.ATidligere status: Normal. Henning Vindstrup Jensen er medlem av styret.Se mere
28. april 1999Erstatning i styretLÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.A4 endringer i styret for LÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.A. Henning Vindstrup Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
26. juni 1998Svend Erik Tolstrup Mogensen forlater styretLÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.ASvend Erik Tolstrup Mogensen forlater styret for LÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.A etter en periode på 9 måneder. Henning Vindstrup Jensen er fortsatt styremedlem.Se mere
29. april 1998Henning Vindstrup Jensen blir med i styretLÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.AHenning Vindstrup Jensen blir med i styret for LÅSTRUP BRUGSFORNING A.M.B.A.Se mere