29. augustLukas Maximilian Ravn Staub blir med i ledelsenDANKEMI A/SLukas Maximilian Ravn Staub blir med i ledelsen for DANKEMI A/S. Henny Berrit Ravn eier 35% av virksomheten.Se mere
26. augustAdresseendringDANKEMI A/SDANKEMI A/S flytter til ny adresse i Kolding. Henny Berrit Ravn eier 35% av virksomheten.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 9,2 mio.DANKEMI A/SDANKEMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henny Berrit Ravn eier 35% av virksomheten.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 595.175 danBlue ApSdanBlue ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henny Berrit Ravn eier 35% av virksomheten.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 25.872 HBR EJENDOMSSELSKAB ApSHBR EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henny Berrit Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniUnderskudd på DKK 9.911 Danfuel ApSDanfuel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henny Berrit Ravn eier 35% av virksomheten.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 9,4 mio.DANKEMI HOLDING ApSDANKEMI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henny Berrit Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
21. juniOverskudd på DKK 2,0 mio.LMRS Holding ApSLMRS Holding ApS offentliggjør regnskap for perioden 28. oktober 2022 til 31. desember 2023. Henny Berrit Ravn er medlem av styret.Se mere
1. juniEndring i eierkretsenDanfuel ApSLukas Maximilian Ravn Staub registrert som reell eier av Danfuel ApS. Henny Berrit Ravn eier fortsat 35% av virksomheten.Se mere
15. maiAdresseendringLMRS Holding ApSLMRS Holding ApS flytter til ny adresse i Kolding. Henny Berrit Ravn er medlem av styret.Se mere
18. desember 2023Endring i eierkretsenDANKEMI A/SLukas Maximilian Ravn Staub registrert som reell eier av DANKEMI A/S. Henny Berrit Ravn eier fortsat 35% av virksomheten.Se mere
18. desember 2023Endring i eierkretsendanBlue ApSLukas Maximilian Ravn Staub registrert som reell eier av danBlue ApS. Henny Berrit Ravn eier fortsat 35% av virksomheten.Se mere
5. juli 2023Underskudd på DKK 11.907 Danfuel ApSDanfuel ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henny Berrit Ravn eier 35% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 292.870 danBlue ApSdanBlue ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henny Berrit Ravn eier 35% av virksomheten.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 5,2 mio.DANKEMI HOLDING ApSDANKEMI HOLDING ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henny Berrit Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Underskudd på DKK 147.077 HBR EJENDOMSSELSKAB ApSHBR EJENDOMSSELSKAB ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henny Berrit Ravn er medlem af ledelsen.Se mere
30. juni 2023Overskudd på DKK 5,5 mio.DANKEMI A/SDANKEMI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2022 til 31. desember 2022. Henny Berrit Ravn eier 35% av virksomheten.Se mere
19. desember 2022Lukas Maximilian Ravn Staub blir med i styretdanBlue ApSLukas Maximilian Ravn Staub blir med i styret for danBlue ApS. Henny Berrit Ravn eier 35% av virksomheten.Se mere
12. desember 2022Lukas Maximilian Ravn Staub blir med i styretDANKEMI A/SLukas Maximilian Ravn Staub blir med i styret for DANKEMI A/S. Henny Berrit Ravn eier 35% av virksomheten.Se mere
28. oktober 2022StiftelseLMRS Holding ApSLMRS Holding ApS stiftes i bransjen ikke-finansielle holdingselskaber. Henny Berrit Ravn er medlem av styret.Se mere