EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2023 til 31. mars. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2022 til 31. mars. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2021 til 31. mars. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2020 til 31. mars. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2019 til 31. mars. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2018 til 31. mars. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2017 til 31. mars. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
Ole Lund-Thomsen erstatter Asger Aagaard Simonsen i styret for EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S etter en periode på 39 år. Henriette Birgitte Bianco Erling er fortsatt styremedlem.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2016 til 31. mars. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2015 til 31. mars. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. april 2014 til 31. mars. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2013 til 31. mars. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2012 til 30. september 2013. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2011 til 30. september 2012. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2008 til 30. september 2009. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.
EJENDOMSSELSKABET AF 27/1 1992 A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. oktober 2007 til 30. september 2008. Henriette Birgitte Bianco Erling er medlem av styret.