9. mars 2007Henrik Debel blir med i styretLyreco Danmark A/SHenrik Debel erstatter Henriette Mühlbach i styret for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 7 år.Se mere
30. mai 2006Regnskap for 2005 offentligjortLyreco Danmark A/SLyreco Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2005 til 31. desember 2005. Henriette Mühlbach er medlem av styret.Se mere
8. juni 2005Regnskap for 2004 offentligjortLyreco Danmark A/SLyreco Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2004. Henriette Mühlbach er medlem av styret.Se mere
6. juni 2004Regnskap for 2003 offentligjortLyreco Danmark A/SLyreco Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2003 til 31. desember 2003. Henriette Mühlbach er medlem av styret.Se mere
28. mai 2004Finn Bjarne Olsen blir med i styretLyreco Danmark A/SFinn Bjarne Olsen erstatter Lisa Jensen i styret for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 67 år. Henriette Mühlbach er fortsatt styremedlem.Se mere
10. juli 2003Regnskap for 2002 offentligjortLyreco Danmark A/SLyreco Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Henriette Mühlbach er medlem av styret.Se mere
30. juni 2003Eric Jacques Pierre Bigeard blir med i styretLyreco Danmark A/SEric Jacques Pierre Bigeard blir med i styret for Lyreco Danmark A/S. Henriette Mühlbach er fortsatt styremedlem.Se mere
31. januar 2003Anders Christian Kristiansen forlater styretLyreco Danmark A/SAnders Christian Kristiansen forlater styret for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 3 år. Henriette Mühlbach er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2003Nye navn i styretLyreco Danmark A/S2 nye medlemmer blir med i styret for Lyreco Danmark A/S. Henriette Mühlbach er fortsatt styremedlem.Se mere
1. januar 2003David John Walmsley blir med i ledelsenLyreco Danmark A/SDavid John Walmsley blir med i ledelsen for Lyreco Danmark A/S. Henriette Mühlbach er medlem av styret.Se mere
1. januar 2003Ny bransje: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyrLyreco Danmark A/STidligere bransje: Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler. Henriette Mühlbach er medlem av styret.Se mere
31. desember 2002Stephen William Law forlater styretLyreco Danmark A/SStephen William Law forlater styret for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 6 måneder. Henriette Mühlbach er fortsatt styremedlem.Se mere
31. desember 2002Stephen William Law forlater ledelsenLyreco Danmark A/SStephen William Law forlater ledelsen for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 6 måneder. Henriette Mühlbach er medlem av styret.Se mere
28. juni 2002Stephen William Law blir med i styretLyreco Danmark A/SStephen William Law erstatter Jens Christian Toft-Petersen i styret for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 6 år. Henriette Mühlbach er fortsatt styremedlem.Se mere
28. juni 2002Stephen William Law blir med i ledelsenLyreco Danmark A/SStephen William Law erstatter Jens Christian Toft-Petersen i ledelsen for Lyreco Danmark A/S etter en periode på 6 år. Henriette Mühlbach er medlem av styret.Se mere
24. juni 2002Regnskap for 2001 offentligjortLyreco Danmark A/SLyreco Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Henriette Mühlbach er medlem av styret.Se mere
5. juni 2001Regnskap for 2000 offentligjortLyreco Danmark A/SLyreco Danmark A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2000 til 31. desember 2000. Henriette Mühlbach er medlem av styret.Se mere
1. februar 2001Nytt navn: Lyreco Danmark A/SBARFOD A/SBARFOD A/S skifter navn til Lyreco Danmark A/S. Henriette Mühlbach er medlem av styret.Se mere
23. juni 2000Regnskap for 1999 offentligjortBARFOD A/SBARFOD A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 1999 til 31. desember 1999. Henriette Mühlbach er medlem av styret.Se mere
9. mai 2000Henriette Mühlbach blir med i styretBARFOD A/SHenriette Mühlbach blir med i styret for BARFOD A/S.Se mere