31. juliHenriette Tamara Tamasauskas blir med i styretTick Cad Services ApSHenriette Tamara Tamasauskas blir med i styret for Tick Cad Services ApS.Se mere
31. juliHenriette Tamara Tamasauskas blir med i styretTICK CAD ApSHenriette Tamara Tamasauskas blir med i styret for TICK CAD ApS.Se mere
31. juliLeif Jessen Hansen forlater ledelsenTick Cad Services ApSLeif Jessen Hansen forlater ledelsen for Tick Cad Services ApS etter en periode på 11 år. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
31. juliAnna Karina Honnens de Lichtenberg forlater ledelsenTICK CAD ApSAnna Karina Honnens de Lichtenberg forlater ledelsen for TICK CAD ApS etter en periode på 11 år. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
31. juliJohan Fogtmann Harrestrup blir adm. direktørTICK CAD ApSJohan Fogtmann Harrestrup blir adm. direktør i TICK CAD ApS. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
31. juliJohan Fogtmann Harrestrup blir adm. direktørTick Cad Services ApSJohan Fogtmann Harrestrup blir adm. direktør i Tick Cad Services ApS. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
31. juliEndring i eierkretsenTICK CAD ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av TICK CAD ApS. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
31. juliEndring i eierkretsenNTI A/SJesper Hilarius Kalko reduserer sitt reelle eierskap av NTI A/S. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
31. juliEndring i eierkretsenTick Cad Services ApS3 personer endrer deres reelle eierskab av Tick Cad Services ApS. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
28. juniErstatning i styretNTI A/S4 endringer i styret for NTI A/S. Henriette Tamara Tamasauskas er fortsatt styremedlem.Se mere
18. juniOverskudd på DKK 30 mio.NTI A/SNTI A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
30. aprilEndring i eierkretsenNTI A/SJesper Hilarius Kalko reduserer sitt reelle eierskap av NTI A/S. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
10. januarHenriette Tamara Tamasauskas blir med i styretNTI A/SHenriette Tamara Tamasauskas blir med i styret for NTI A/S.Se mere
20. april 2014Henriette Tamara Tamasauskas forlater styretREVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/SHenriette Tamara Tamasauskas forlater styret for REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/S etter en periode på 25 år.Se mere
19. november 2013Overskudd på DKK 39.460 REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/SREVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2012 til 30. juni. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
9. november 2012Overskudd på DKK 164.065 REVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/SREVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2011 til 30. juni. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
17. november 2011Regnskap for 2011 offentligjortREVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/SREVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2010 til 30. juni. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
16. november 2010Regnskap for 2010 offentligjortREVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/SREVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2009 til 30. juni. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
30. november 2009Regnskap for 2009 offentligjortREVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/SREVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2008 til 30. juni. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere
4. desember 2008Regnskap for 2008 offentligjortREVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/SREVISIONSFIRMA A. TAMASAUSKAS A/S offentliggjør regnskap for perioden 1. juli 2007 til 30. juni. Henriette Tamara Tamasauskas er medlem av styret.Se mere