ANLÆGSFIRMAET ALRØE OG MORRE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2002 til 31. desember 2002. Henrik Alrøe Sørensen er medlem af ledelsen.
ANLÆGSFIRMAET ALRØE OG MORRE ApS offentliggjør regnskap for perioden 1. januar 2001 til 31. desember 2001. Henrik Alrøe Sørensen er medlem af ledelsen.